Hanne Møller Madsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2003 (21 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Hanne Møller Madsen (Ejer) |
Største overskud: | 5.362' DKK K/S INDUSTRIKROGEN, ISHØJ (2020) |
Største underskud: | -10.602' DKK K/S STAKKESVANG, FREDERICIA (2019) |
Største egenkapital: | 54.834' DKK K/S INDUSTRIKROGEN, ISHØJ (2020) |
Største gæld: | 41.778' DKK K/S INDUSTRIKROGEN, ISHØJ (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af K/S STAKKESVANG, FREDERICIA (11 år 8 måneder) |
Seed: 1936632001
Det startede for alvor en dag i 2003 hos Hanne Møller Madsen med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Hanne Møller Madsen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Hanne i 5 år 8 måneder, før stoppet d. 6. marts 2009.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen selvstændigt udøvende scenekunstnere. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2009 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 6. marts 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
STAKKESVANG 13, FREDERICIA ApS
Ejerandel: 20-24.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
K/S STAKKESVANG, FREDERICIA
Via STAKKESVANG 13, FREDERICIA ApS
Ejendomme (1)
Tidslinje (18)
-
K/S INDUSTRIKROGEN, ISHØJ (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 13.06.2022
Registreringsdato: 13.06.2022 -
INDUSTRIKROGEN 28, ISHØJ ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 18.05.2022
Registreringsdato: 18.05.2022 -
STAKKESVANG 13, FREDERICIA ApS (20-24.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2022
Registreringsdato: 01.01.2022
Blå bog (fortsat)
Hanne har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.01.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% -
Ejer
01.01.2013 - 31.12.2017
Ejer
01.01.2018 - 13.06.2022
Direktør
21.06.2021 - 20.10.2021
Ejerandel: 25-33.33% -
Ejer
01.01.2013 - 31.12.2017
Ejer
01.01.2018 - 18.05.2022
Direktør
21.06.2021 - 20.10.2021
Ejerandel: 25-33.33% -
Ejer
01.01.2013 - 31.12.2021
Ejer
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% -
Stifter og Ejer
01.07.2003 - 06.03.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor K/S INDUSTRIKROGEN, ISHØJ kunne offentliggøre et overskud på 5.362' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor K/S STAKKESVANG, FREDERICIA kunne offentliggøre et underskud på 10.602' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.837' DKK (K/S STAKKESVANG, FREDERICIA).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 17.740' DKK (K/S STAKKESVANG, FREDERICIA).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 124' DKK (STAKKESVANG 13, FREDERICIA ApS).
En af de forbindelser som går igen i Hanne' netværk er Per Sehested-blad.