AIRCO DIET A/S
CVR: 31052319 A/S Stiftet 01.11.2007 Status: AKTIV
-
Regnskab
-
Stamdata
-
AIRCO DIET A/S
-
CVR-nummer31052319
-
Kontakt
-
Registreret kapital1.000.000 DKK
-
TegningsregelSelskabet tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med en direktør eller af 3 medlemmer af bestyrelsen i forening.
-
Branchekode
-
Selskabets formålSelskabets formål er direkte eller indirekte gennem kapitalinteresse i andre virksomheder at drive handels- og industrivirksomhed samt al virksomhed, som efter ledelsens skøn er beslægtet hermed.
-
Antal ansatte25 Medarbejdere (23 årsværk, Juni 2024)
-
Produktionsenheder
-
-
Ledelse
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
-
Keld Møller Pedersen Laigaard
Ejerandel: 20-24.99% -
Airco Diet Holding ApS
2920 Charlottenlund, DKEjerandel: 66.66-89.99%
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
- Virksomheden har ikke reelle ejere, eller har endnu ikke taget stilling til det.
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
-
Revision
Regnskabsperiode
-
Første regnskabsperiode: 01-11-07 til 31-12-08Regnskabsår: 01.01 til 31.12
Revisor
-
DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
2300 København S, DK
-
-
Tidslinje
Bestyrelsesmedlem fratrådt Se tidslinje (30)
Bestyrelsesmedlem: Martin HejlskovDato: 23.01.2024Registreringsdato: 23.01.2024Ændrede adresse Se tidslinje (30)
Adresse: Prins Georgs Kvarter 4, 7000 Fredericia, DKDato: 09.02.2018Registreringsdato: 12.12.2023
ResuméEt resumé for virksomhedenRegnskaber og udviklingSammenlign nøgletal over tidHistorikDirektør, Bestyrelses og Adressehistorik
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?