Thomas Bechmann
Erhvervsaktiv siden: | 19. jan. 2005 (19 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | THLB HOLDING ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 91.147' DKK POLYTECH A/S (2018) |
Største underskud: | -84.823' DKK JUPITER COMPOSITES A/S (Nu: Jupiter Bach A/S) (2022) |
Største egenkapital: | 397.578' DKK JSB GROUP A/S (Nu: GURIT WIND SYSTEMS A/S) (2023) |
Største gæld: | 529.485' DKK JUPITER COMPOSITES A/S (Nu: Jupiter Bach A/S) (2018) |
Længste aktivitet: | Direktør af THLB HOLDING ApS (19 år 8 måneder) |
Seed: 1524818052
Karrieren i erhvervslivet startede i 2005 ved THLB HOLDING ApS i rollen som Stifter, Direktør og Ejer. Denne rolle bestred Thomas Bechmann i 13 år 4 måneder, før stoppet den 17. juni 2018.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 5.633' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
THLB HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (15)
-
EJENDOMSSELSKABET FARVERVEJ ApS
Via THLB HOLDING ApS -
Pentaco Partners II A/S
Via THLB HOLDING ApS -
PP II Invest II ApS
Via Pentaco Partners II A/S -
INTELLIGENT AUTOMATION A/S
Via PP II Invest II ApS -
STENHØJ HYDRAULIK A/S
Via PP II Invest II ApS -
PP II Invest III ApS
Via Pentaco Partners II A/S -
Airco Diet Invest ApS
Via PP II Invest III ApS -
Airco Process Technology A/S
Via Airco Diet Invest ApS -
Airco Diet Holding ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via Airco Diet Invest ApS -
AIRCO DIET A/S
Via Airco Diet Holding ApS -
PP II Invest IV ApS
Via Pentaco Partners II A/S -
IQ Metal Invest ApS
Via PP II Invest IV ApS -
IQ Metal Holding ApS
Via IQ Metal Invest ApS -
IQ METAL A/S
Via IQ Metal Holding ApS -
Sund Indefra ApS
Via THLB HOLDING ApS
Direktørposter (8)
-
THLB HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.01.2005 -
EJENDOMSSELSKABET FARVERVEJ ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.05.2011 -
Pentaco Partners II A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.08.2015 -
PP II Invest II ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.02.2018 -
PP II Invest III ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.08.2019 -
Airco Diet Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.08.2019 -
PP II Invest IV ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.02.2022 -
IQ Metal Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2022
Bestyrelsesposter (10)
-
STENHØJ HYDRAULIK A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 25.04.2018 -
IQ METAL A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 08.04.2022 -
Jupiter Bach A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.05.2016 -
AIRCO DIET A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 07.08.2023 -
INTELLIGENT AUTOMATION A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.06.2018 -
Pentaco Partners II A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.08.2015 -
VC VIII Jupiter Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.05.2016 -
Airco Process Technology A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 07.08.2023 -
IQ Metal Holding ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 03.03.2022 -
Airco Diet Holding ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 12.09.2024 Ny
Ejendomme (1)
Tidslinje (185)
-
Airco Diet Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 12.09.2024
Registreringsdato: 12.09.2024 -
Airco Diet Holding ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.09.2024
Registreringsdato: 12.09.2024 -
AIRCO DIET A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.08.2023
Registreringsdato: 07.08.2023
Blå bog (fortsat)
Thomas har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
08.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via IQ Metal Holding ApS -
Reel ejer og Direktør
28.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25,5% -
Reel ejer
06.07.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 51% -
Bestyrelsesmedlem
22.06.2018 - Stadig aktiv
Ejer
10.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via PP II Invest II ApS -
Bestyrelsesmedlem
13.05.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Thomas Bechmann er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn THLB HOLDING ApS (ejer lige nu 51%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 46.576' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskaberne PP II Invest IV ApS (25,5%) og IQ Metal Holding ApS (12,05%), som ikke er personligt ejet.
Du kan også se koncerndiagram for Thomas Bechmann, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Thomas Bechmann har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem ved PENTACO PARTNERS A/S der præsenterede et overskud på 65.444' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved JUPITER COMPOSITES A/S (Nu: Jupiter Bach A/S) der præsenterede et underskud på 84.823' DKK.
Thomas har i alt siddet i bestyrelsen hos 67 forskellige selskaber (heraf 16 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 10 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 år fra 2015 til i dag hos Pentaco Partners II A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 47.028' DKK (JSB GROUP A/S (Nu: GURIT WIND SYSTEMS A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 12.836' DKK (Airco Process Technology A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 397.578' DKK (JSB GROUP A/S (Nu: GURIT WIND SYSTEMS A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -40.336' DKK (SEMVAC A/S).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Heidi Lund Rauff Bechmann.