VESTER BARDE VINDKRAFT I/S
CVR: 32357431 I/S Stiftet 06.08.2009 Status: AKTIV
-
Stamdata
-
VESTER BARDE VINDKRAFT I/SSe adresse når du er
logget ind som bruger -
CVR-nummer32357431
-
Kontakt
-
Branchekode
-
Produktionsenheder
-
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
-
Jan Vistisen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bjarne Nørgaard Graversen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Torben Sandfeld Nielsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Jørn Hounsgaard
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Carsten Nils Henriksen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Lejf Høgh Poulsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Steffen Erik Vestergaard
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Mads Videbæk Kristensen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Jørgen Overgaard
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Hans Andreas Jørgensen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Jens Oxvig Jensen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Flemming Thomsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Johannes Breinholt
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Hans Henrik Vestergaard
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bodil Nielsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Gerda Poulsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Per Høgh Poulsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Lene Søndergaard Sørensen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bjarne Højlund
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Simon Frost Sandfeld
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Karin Elisabeth Hounsgaard
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Lilian Lodal Christensen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Mona Henriksen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Iris Thora Lindhardtsen
8600 Silkeborg, DKEjerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Kasper Kjeldgård Jensen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Karina Vistisen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Daniel Efsen Vistisen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Irma Oxvig Jensen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Frank Pihlmann Lund
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Jesper Vinding Clausen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Nanna Holmgaard Jensen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ole Høgh Poulsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Eva Marie Høgh Poulsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Dorthe Rønnow Byskov
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
WIND ESTATE A/S
8940 Randers SV, DKEjerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
-
Jan Vistisen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseBjarne Nørgaard Graversen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseTorben Sandfeld Nielsen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseJørn Hounsgaard
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseBo Munkholm Andersen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
Iris Thora Lindhardtsen
8600 Silkeborg, DK
-
-
Tidslinje
Ændrede statuses Se tidslinje (18)
Status: AKTIV +1 flere…Dato: 23.07.2009Registreringsdato: 10.02.2015Ændrede tegningsregel Se tidslinje (18)
Tegningsregel: Virksomheden tegnes af bestyrelsens formand.Dato: 25.11.2009Registreringsdato: 10.02.2015
Ejendomme (1)
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?