Jens Oxvig Jensen
Karrieren startede hos: | GDR JENS OXVIG JENSEN (Ejer) |
Største overskud: | 64' DKK PL AGRO A/S (2014) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 103' DKK PL AGRO A/S (2014) |
Største gæld: | 26.190' DKK PL AGRO A/S (2014) |
Seed: 256568564
Det hele begyndte for nu flere år siden ved GDR JENS OXVIG JENSEN i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Jens Oxvig Jensen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Jens i 37 år 7 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2003.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2003 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
VESTER BARDE VINDKRAFT I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (7)
-
PL AGRO A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.11.2014
Registreringsdato: 11.11.2014 -
VESTER BARDE VINDKRAFT I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2010
Registreringsdato: 01.01.2010 -
LYNGBAKKE VINDMØLLELAUG I/S V/HENRY MADSEN M.FL. (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.08.2009
Registreringsdato: 31.08.2009
Blå bog (fortsat)
Jens har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 58 år 4 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.01.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
15.05.2007 - 11.11.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
18.11.1997 - 31.08.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
16.05.1966 - 31.12.2003
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Jan Vistisen.