BUTCHERS & BICYCLES ApS
CVR: 33166516 APS Stiftet 30.09.2010 Status: AKTIV Reklamebeskyttet
-
Regnskab
-
Stamdata
-
BUTCHERS & BICYCLES ApS
-
CVR-nummer33166516
-
Kontakt
-
Registreret kapital4.967.543 DKK
-
TegningsregelSelskabet tegnes af direktøren i forening med bestyrelsesformanden, eller af den samlede bestyrelse.
-
Branchekode
-
Selskabets formålSelskabets formål er design- og ingeniørvirksomhed og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.
-
Antal ansatte10 Medarbejdere (8 årsværk, Juni 2024)
-
Produktionsenheder
-
-
Ledelse
Direktører Vis direktørhistorik
Martin Piil Hansen
2800 Kongens Lyngby, DK -
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
-
B.I.G. BJARKE INGELS GROUP HOLDING ApS
2150 Nordhavn, DKEjerandel: 10-14.99% -
JEMASKI ApS
6400 Sønderborg, DKEjerandel: 5-9.99% -
UNOS ApS
2750 Ballerup, DKEjerandel: 20-24.99% -
North-East Venture ApS
1255 København K, DKEjerandel: 33.34-49.99%
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
- Virksomheden har ikke reelle ejere, eller har endnu ikke taget stilling til det.
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
-
Revision
Regnskabsperiode
-
Første regnskabsperiode: 30-09-10 til 31-12-11Regnskabsår: 01.01 til 31.12
Revisor
-
Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab
1304 København K, DK
-
-
Tidslinje
Ændrede vedtægter Se tidslinje (85)
Vedtægter: Vedtægter gældende fra d. 09.09.2024Dato: 09.09.2024Registreringsdato: 17.09.2024Ændrede registreret kapital Se tidslinje (85)
Registreret kapital: 4.967.543 DKKDato: 05.06.2024Registreringsdato: 13.06.2024
ResuméEt resumé for virksomhedenRegnskaber og udviklingSammenlign nøgletal over tidHistorikDirektør, Bestyrelses og Adressehistorik
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?