K/S DIFKO SOLENERGI BRUXELLES I
CVR: 34714487 K/S Stiftet 03.09.2012 Status: AKTIV Reklamebeskyttet
-
Regnskab
-
Stamdata
-
K/S DIFKO SOLENERGI BRUXELLES I
-
CVR-nummer34714487
-
TegningsregelVirksomheden tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med bestyrelsens formand.
-
Branchekode
-
Selskabets formålVirksomhedens formål er direkte eller indirekte at eje og drive solcellepark i Belgien.
-
Produktionsenheder
-
-
Ledelse
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
-
Brian Vidtøft Nielsen
Ejerandel: 10-14.99% -
Otto Leonhart Pedersen
Ejerandel: 15-19.99% -
Jørgen Horsbøl Tranberg
Ejerandel: 10-14.99% -
Anders Moldberg Kjeldsen
Ejerandel: 10-14.99% -
Steen Kræmer Rasmussen
Ejerandel: 10-14.99% -
Martin Nygaard Berg
Ejerandel: 5-9.99% -
DIFKO SOLENERGI BRUXELLES I KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB
7400 Herning, DKEjerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
C. K. ENERGIINVEST ApS
8850 Bjerringbro, DKEjerandel: 10-14.99% -
Henrik Sjøhart Lund
Ejerandel: 10-14.99% -
Jan Løkken
Ejerandel: 10-14.99% -
Allan Sørensen
7100 Vejle, DKEjerandel: 10-14.99%
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
- Virksomheden har ikke reelle ejere, eller har endnu ikke taget stilling til det.
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
Allan Sørensen
7100 Vejle, DK
-
-
Revision
Regnskabsperiode
-
Første regnskabsperiode: 03-09-12 til 31-12-13Regnskabsår: 01.01 til 31.12
Revisor
-
BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
8000 Aarhus C, DK
-
-
Tidslinje
Ændrede tegningsregel Se tidslinje (33)
Tegningsregel: Virksomheden tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med bstyrelsens formand.Dato: 13.11.2012Registreringsdato: 21.06.2024Ændrede vedtægter Se tidslinje (33)
Vedtægter: Vedtægter gældende fra d. 16.05.2024Dato: 16.05.2024Registreringsdato: 21.06.2024
ResuméEt resumé for virksomhedenRegnskaber og udviklingSammenlign nøgletal over tidHistorikDirektør, Bestyrelses og Adressehistorik
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?