Jørgen Horsbøl Tranberg
Erhvervsaktiv siden: | 30. dec. 1983 (40 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | JØRGEN H TRANBERG (Ejer) |
Største overskud: | 1.542' DKK K/S OBTON SOLENERGI BRUXELLES I (Nu: K/S DIFKO SOLENERGI BRUXELLES I) (2015) |
Største underskud: | -14.315' DKK HAVVIND ÅRHUS BUGT A/S (Nu: HAVVIND ÅRHUS BUGT P/S) (2015) |
Største egenkapital: | 13.667' DKK HAVVIND ÅRHUS BUGT A/S (Nu: HAVVIND ÅRHUS BUGT P/S) (2014) |
Største gæld: | 16.432' DKK DRIFTSSELSKABET SAMSØ HAVVIND ApS (2018) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos K/S OBTON SOLENERGI CREMONA I (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af JØRGEN H TRANBERG (40 år 8 måneder) |
Seed: 1540863065
Karrieren som erhvervsperson startede i 1983 ved JØRGEN H TRANBERG i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Jørgen Horsbøl Tranberg og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Ejer og Stifter har Jørgen nu bestreddet i 40 år 8 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen avl af malkekvæg.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
OBTON SOLENERGI HESSEN KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB
Ejerandel: 10-14.99% -
DIFKO SOLENERGI BRUXELLES I KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB
Ejerandel: 10-14.99% -
OBTON SOLENERGI CREMONA I KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB
Ejerandel: 10-14.99% -
JØRGEN H TRANBERG
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
K/S OBTON SOLENERGI HESSEN
Via OBTON SOLENERGI HESSEN KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB -
K/S DIFKO SOLENERGI BRUXELLES I
Via DIFKO SOLENERGI BRUXELLES I KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB -
K/S OBTON SOLENERGI CREMONA I
Via OBTON SOLENERGI CREMONA I KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB
Direktørposter (1)
-
OBTON SOLENERGI HESSEN KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.11.2012
Bestyrelsesposter (1)
-
K/S OBTON SOLENERGI HESSEN
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 08.11.2012
Ejendomme (7)
Tidslinje (37)
-
JT ØKO ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 02.10.2023
Registreringsdato: 02.10.2023 -
JT ØKO ApS
Fratrådt som direktørDato: 02.10.2023
Registreringsdato: 02.10.2023 -
JT Samsø Invest ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 05.02.2020
Registreringsdato: 05.02.2020
Blå bog (fortsat)
Jørgen har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 40 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
10.12.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
10.12.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
10.12.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
10.12.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
08.08.2010 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
08.11.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2015 hvor K/S OBTON SOLENERGI BRUXELLES I (Nu: K/S DIFKO SOLENERGI BRUXELLES I) kunne fremvise et overskud på 1.542' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2014 hvor K/S OBTON SOLENERGI BRUXELLES I (Nu: K/S DIFKO SOLENERGI BRUXELLES I) kunne fremvise et underskud på 951' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 10' DKK (OBTON SOLENERGI HESSEN KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 8.070' DKK (K/S OBTON SOLENERGI HESSEN).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 95' DKK (OBTON SOLENERGI CREMONA I KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB).
En af de forbindelser som går igen i Jørgen' netværk er Anders Marcus.