NEURONS INC. ApS
CVR: 35205667 APS Stiftet 25.03.2013 Status: AKTIV Reklamebeskyttet
-
Regnskab
-
Stamdata
-
NEURONS INC. ApS
-
CVR-nummer35205667
-
Kontakt
-
Registreret kapital182.307 DKK
-
TegningsregelSelskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med den administrerende direktør eller af den samlede bestyrelse.
-
Branchekode
-
Selskabets formålSelskabets formål er at drive virksomhed med andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser samt udgivelse af software og dermed beslægtet virksomhed samt aktiviteter i tilknytning hertil.
-
Antal ansatte69 Medarbejdere (68 årsværk, Juni 2024)
-
Produktionsenheder
-
-
Ledelse
Direktører Vis direktørhistorik
Bestyrelse Vis bestyrelseshistorik
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
-
Mike Storm Holding ApS
2630 Taastrup, DKEjerandel: 10-14.99% -
Cogito Ergo Sum Holding ApS
4581 Rørvig, DKEjerandel: 25-33.33% -
FZ 3 ApS
8000 Aarhus C, DKEjerandel: 10-14.99% -
Danmarks Eksport- og Investeringsfond
2150 Nordhavn, DKEjerandel: 20-24.99% -
Fairpoint Capital AB
Ejerandel: 15-19.99%
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
-
Thomas Ramsøy
Ejerandel: 21,45%
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
Mike Zoëga Theil Storm
1799 København V, DK
-
-
Revision
Regnskabsperiode
-
Første regnskabsperiode: 01-01-13 til 31-12-13Regnskabsår: 01.01 til 31.12
Revisor
-
DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
2300 København S, DK
-
-
Tidslinje
Bestyrelsesmedlem fratrådt Se tidslinje (59)
Bestyrelsesmedlem: Kyle Douglas NelDato: 03.07.2024Registreringsdato: 03.07.2024Ændrede registreret kapital Se tidslinje (59)
Registreret kapital: 182.307 DKKDato: 20.03.2024Registreringsdato: 08.04.2024
ResuméEt resumé for virksomhedenRegnskaber og udviklingSammenlign nøgletal over tidHistorikDirektør, Bestyrelses og Adressehistorik
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?