Hans Henrik Gabelgaard
Erhvervsaktiv siden: | 19. okt. 2007 (16 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Apollo Investment ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 437.841' DKK APOLLO WIND ENERGY A/S (2021) |
Største underskud: | -122.476' DKK APOLLO WIND ENERGY A/S (2022) |
Største egenkapital: | 608.182' DKK APOLLO WIND ENERGY A/S (2021) |
Største gæld: | 344.557' DKK APOLLO WIND ENERGY A/S (2021) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos STEIN & GABELGAARD ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af HHG INVEST ApS (16 år 10 måneder) |
Seed: 513806865
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 2007 hos Apollo Investment ApS (tidligere JUPITER HOLDING IV ApS) i rollen som Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Hans Henrik Gabelgaard i 14 år 8 måneder, før stoppet d. 22. juni 2022.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2016 som viste et overskud på 37.229' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. juni 2024.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
HHG INVEST ApS
Ejerandel: 100% -
Apollo Group 1 A/S
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (12)
-
STEIN & GABELGAARD ApS
Via HHG INVEST ApS -
APOLLO WIND ENERGY A/S
Via Apollo Group 1 A/S -
UCOMPOSITES A/S
Via APOLLO WIND ENERGY A/S -
FinanceZealand A/S
Via APOLLO WIND ENERGY A/S -
FZ 3 ApS
Via FinanceZealand A/S -
NEURONS INC. ApS
Via FZ 3 ApS -
FZ 4 ApS
Via FinanceZealand A/S -
Project Spider Invest ApS
Via FZ 4 ApS -
Airco Process Technology A/S
Via APOLLO WIND ENERGY A/S -
IQ Metal Invest ApS
Via Apollo Group 1 A/S -
IQ Metal Holding ApS
Via IQ Metal Invest ApS -
IQ METAL A/S
Via IQ Metal Holding ApS
Direktørposter (2)
-
HHG INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.05.2014 -
STEIN & GABELGAARD ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.02.2015
Repræsentant (1)
-
Grundejerforeningen Hejmdal
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 01.12.2022
Bestyrelsesposter (3)
-
HHG INVEST ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.10.2007 -
Apollo Group 1 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.01.2019 -
Apollo Group 2 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.01.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
Apollo Investment ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.06.2024
Registreringsdato: 30.06.2024 -
Apollo Investment ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 06.01.2023
Registreringsdato: 06.01.2023 -
Grundejerforeningen Hejmdal
Tilknyttet som repræsentantDato: 01.12.2022
Registreringsdato: 01.12.2022
Blå bog (fortsat)
Hans har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
01.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.01.2019 - Stadig aktiv
Ejer
05.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 47% -
Direktør og Reel ejer
20.02.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Bestyrelsesmedlem og Ejer
31.10.2007 - Stadig aktiv
Direktør
17.05.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Hans Henrik Gabelgaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos Apollo Group 1 A/S der præsenterede et overskud på 180.243' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos Apollo Group 1 A/S der præsenterede et underskud på 47.555' DKK.
Hans har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 16 år 10 måneder fra 2007 til i dag hos HHG INVEST ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 47.873' DKK (Apollo Group 1 A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 349.183' DKK (Apollo Group 1 A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.060' DKK (STEIN & GABELGAARD ApS).
En af de forbindelser som går igen i Hans' netværk er Hans Christian Gabelgaard.