Life Science Robotics ApS
CVR: 36394390 APS Stiftet 01.10.2014 Status: AKTIV
-
Regnskab
-
Stamdata
-
Life Science Robotics ApS
-
CVR-nummer36394390
-
Registreret kapital5.813.624 DKK
-
BinavneRobert ApS
-
TegningsregelSelskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af direktøren i forening med bestyrelsesformanden
-
Branchekode
-
Selskabets formålSelskabets formål er at drive virksomhed med rådgivning og salg af automatiseringsløsninger, primært til offentlige myndigheder, og dermed beslægtet virksomhed
-
Antal ansatte16 Medarbejdere (10 årsværk, Juni 2024)
-
Produktionsenheder
-
-
Ledelse
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
-
TC DANMARK HOLDING A/S
7120 Vejle Øst, DKEjerandel: 5-9.99% -
OKF Consult A/S
9000 Aalborg, DKEjerandel: 25-33.33% -
MADS BIRK HOLDING ApS
9460 Brovst, DKEjerandel: 5-9.99% -
Keld Mandix Thorsen
Ejerandel: 5-9.99% -
JUUL HOLDING ApS
5260 Odense S, DKEjerandel: 20-24.99% -
SAFO INVEST A/S
9000 Aalborg, DKEjerandel: 15-19.99% -
KRSGAARD INVEST ApS
8800 Viborg, DKEjerandel: 5-9.99%
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
-
Ole Klitgård Friis
9000 Aalborg, DKEjerandel: 29%
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
Ole Klitgård Friis
9000 Aalborg, DK
-
-
Revision
Regnskabsperiode
-
Første regnskabsperiode: 01-10-14 til 30-09-15Regnskabsår: 01.10 til 30.09
Revisor
-
BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
8000 Aarhus C, DK
-
-
Tidslinje
Ændrede registered capitals Se tidslinje (65)
Registreret kapital: 552.000 DKK +1 flere…Dato: 02.10.2014Registreringsdato: 11.10.2023Ændrede vedtægter Se tidslinje (65)
Vedtægter: Vedtægter gældende fra d. 25.09.2023Dato: 25.09.2023Registreringsdato: 11.10.2023
ResuméEt resumé for virksomhedenRegnskaber og udviklingSammenlign nøgletal over tidHistorikDirektør, Bestyrelses og Adressehistorik
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?