Mads Birk Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 25. mar. 1997 (27 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | KLOKKERHOLM HOLDING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 850' DKK MADS BIRK HOLDING ApS (2019) |
Største underskud: | -3.319' DKK Melvin ApS (Nu: Melvin Robotics ApS) (2016-17) |
Største egenkapital: | 13.634' DKK MADS BIRK HOLDING ApS (2015) |
Største gæld: | 6.259' DKK Yodaway ApS (2022) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos Yodaway ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af KLOKKERHOLM HOLDING A/S (17 år 7 måneder) |
Seed: 1988373397
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 1997 i KLOKKERHOLM HOLDING A/S som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Mads Birk Andersen i 17 år 7 måneder, inden stoppet d. 10. november 2014.
Virksomhedens branche var dengang indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 11. juni 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MADS BIRK HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
BLUE WIRE ApS
Via MADS BIRK HOLDING ApS -
Life Science Robotics ApS
Via MADS BIRK HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
MADS BIRK HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2012 -
BLUE WIRE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.04.2013
Ejendomme (2)
Tidslinje (11)
-
Yodaway ApS
Fratrådt som direktørDato: 04.09.2023
Registreringsdato: 04.09.2023 -
Melvin ApS (Nu: Melvin Robotics ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.03.2019
Registreringsdato: 14.03.2019 -
Yodaway ApS
Tilknyttet som direktørDato: 31.08.2018
Registreringsdato: 31.08.2018
Blå bog (fortsat)
Mads har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
04.04.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer og Direktør
01.01.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
31.08.2018 - 01.02.2024
Ejerandel: 65% -
Bestyrelsesmedlem
23.08.2017 - 14.03.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
25.03.1997 - 10.11.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Mads Birk Andersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MADS BIRK HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.220' DKK. Igennem sit holdingselskab MADS BIRK HOLDING ApS har Mads dermed også ejerandele i BLUE WIRE ApS (100%) & Life Science Robotics ApS (5-9.99%).
Se også koncerndiagram for Mads Birk Andersen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor MADS BIRK HOLDING ApS fremviste et overskud på 850' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor MADS BIRK HOLDING ApS fremviste et underskud på 2.641' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.565' DKK (MADS BIRK HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.220' DKK (MADS BIRK HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.229' DKK (BLUE WIRE ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mads' netværk er Keld Mandix Thorsen.