NIRAS A/S
CVR: 37295728 A/S Stiftet 01.04.1971 Status: AKTIV
-
Regnskab
-
Stamdata
-
NIRAS A/S
-
CVR-nummer37295728
-
Kontakt
-
Registreret kapital20.000.000 DKK
-
BinavneDANSK KONSTRUKTIONS ANALYSE A/S+49 flere… Skjul
NIELSEN & RAUSCHENBERGER A/S
NELLEMANN, RÅDGIVENDE INGENIØRER OG PLANLÆGGERE A/S
NELLEMANN, NIELSEN & RAUSCHENBERGER A/S
DENCONSULT A/S
HOSTRUP-SCHULTZ & SØRENSEN, RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S
PORTCONSULT A/S
NIRAS PORTCONSULT A/S
AEC RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S
BJØRN HANSEN A/S, RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I.
BIRK & BOE A/S, RÅDGIVENDE INGENIØRER
PROJEKTGRUPPEN BJØRN HANSEN A/S
ABRAHAMSEN & NIELSEN A/S, RÅDGIVENDE INGENIØRER
WATER & POWER PLANNERS A/S
WATER CONSULT A/S
SCANAGRI DENMARK A/S
DANAGRO A/S
CHEMCONTROL A/S
CHEMCONTROL INTERNATIONAL A/S
CHEMICAL WASTE CONSULTANTS A/S
CHEMCON A/S
DANSK INTERNATIONALT MILJØCENTER A/S
INTERNATIONALT MILJØCENTER A/S
DANSK INTERNATIONAL MILJØTEKNOLOGI A/S
DANSK INTERNATIONALT MILJØINSTITUT A/S
DEMEX A/S
PENTRA RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S
HARTOFT-NIELSEN A/S
NIRAS RÅDGIVENDE INGENIØRER OG PLANLÆGGERE A/S
EXPLORA A/S
NIRAS KONSULENTERNE A/S
NIRAS CONSULTANTS A/S
NELLEMANN KONSULENTERNE A/S
NELLEMANN CONSULTANTS A/S
AMPHION A/S
AGRO FOOD BUSINESS A/S
DYBBRO & HAASTRUP A/S
ENCORE A/S
Aaen Bioenergy A/S
Aaen Rådgivende Ingeniører A/S
ALECTIA A/S
BIRCH & KROGBOE A/S
DANBREW LTD. A/S
DANSK ARBEJDSMILJØ A/S
JOBLIV DANMARK A/S
MA PROJECT A/S
WATERTECH A/S
AECLABORATORIET A/S (NIRAS A/S)
AlfaNordic Group A/S
AlfaNordic A/S
AlfaNordic Academy A/S
Datoselskabet af 28. januar 2022 A/S
-
TegningsregelSelskabet tegnes af bestyrelsens formand og en direktør i forening eller af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem
-
Branchekode
-
Selskabets formålSelskabets formål er at drive rådgivende ingeniørvirksomhed.
-
Antal ansatte2.173 Medarbejdere (2.028 årsværk, Juni 2024)
-
ProduktionsenhederNIRAS Kalundborg+12 flere… Skjul
P-nr.: 1028659829
c/o adresse: Hareskovvej 19, 4400 Kalundborg, DK
NIRAS København
P-nr.: 1014220824
c/o adresse: Søtorvet 5, 4. sal, 1371 København K, DK
NIRAS Næstved
P-nr.: 1012753752
c/o adresse: Kählersbakken 5, 4700 Næstved, DK
NIRAS Holbæk
P-nr.: 1014393338
c/o adresse: Ahlgade 3M, 4300 Holbæk, DK
NIRAS Kolding
P-nr.: 1022391379
c/o adresse: Jupitervej 1, 6000 Kolding, DK
NIRAS Odense
P-nr.: 1010349709
c/o adresse: Ove Gjeddes Vej 35, 1, 5220 Odense SØ, DK
NIRAS Sønderborg
P-nr.: 1030401332
c/o adresse: Nørre Havnegade 43, 6400 Sønderborg, DK
NIRAS Viborg
P-nr.: 1026479424
c/o adresse: Fabrikvej 11, 8800 Viborg, DK
NIRAS Århus
P-nr.: 1002960539
c/o adresse: Ceres Allé 3, 8000 Aarhus C, DK
NIRAS Aalborg
P-nr.: 1002974497
c/o adresse: Østre Havnegade 12, 9000 Aalborg, DK
NIRAS Esbjerg
P-nr.: 1002974540
c/o adresse: Esbjerg Brygge 28, 6700 Esbjerg, DK
NIRAS Holstebro
P-nr.: 1007738222
c/o adresse: Nupark 45, 7500 Holstebro, DK
NIRAS Allerød
P-nr.: 1003182871
c/o adresse: Sortemosevej 19, 3450 Allerød, DK
-
-
Ledelse
Direktører Vis direktørhistorik
Carsten Toft Boesen
4000 Roskilde, DKBestyrelse Vis bestyrelseshistorik
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
-
NIRAS GRUPPEN A/S
3450 Allerød, DKEjerandel: 100%
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
- Virksomheden har ikke reelle ejere, eller har endnu ikke taget stilling til det.
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
-
Revision
Regnskabsperiode
-
Regnskabsår: 01.01 til 31.12
Revisor
-
PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
2900 Hellerup, DK
-
-
Tidslinje
Bestyrelsesmedlem tiltrådt Se tidslinje (100)
Bestyrelsesmedlem: Lisbeth Knudsen (Formand)Dato: 25.09.2023Registreringsdato: 25.09.2023Bestyrelsesmedlem fratrådt Se tidslinje (100)
Bestyrelsesmedlem: Jens Maaløe (Formand)Dato: 20.03.2023Registreringsdato: 20.03.2023
Ejendomme (1)
ResuméEt resumé for virksomhedenRegnskaber og udviklingSammenlign nøgletal over tidHistorikDirektør, Bestyrelses og Adressehistorik
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?