Mads Søndergaard
Erhvervsaktiv siden: | 24. mar. 1995 (29 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | ALECTIA A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 122.584' DKK NIRAS A/S (2023) |
Største underskud: | -35.814' DKK BIRCH & KROGBOE A/S (Nu: ALECTIA A/S) (2016) |
Største egenkapital: | 619.959' DKK NIRAS ALECTIA Fonden (2023) |
Største gæld: | 668.975' DKK NIRAS A/S (2023) |
Flest årsværk: | 4.003 årsværk hos NIRAS ALECTIA Fonden (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af MADS SØNDERGAARD HOLDING ApS (9 år 9 måneder) |
Seed: 1323180824
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 1995 hos ALECTIA A/S (tidligere BIRCH & KROGBOE A/S) som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Mads Søndergaard i 4 år, inden stoppet den 20. april 1999.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 kunne fremvise et overskud på 26.937' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 20. april 2017.
Bestyrelsesposter (7)
-
NIR-PEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.04.2022 -
NIRAS IPR A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.04.2022 -
NIRAS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.04.2020 -
NIRAS ALECTIA Fonden
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.03.2022 -
NIRAS MAPPING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.04.2022 -
NIRAS PROPERTY A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.04.2022 -
NIRAS GREENLAND A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.04.2022
Tidslinje (33)
-
MULTI MEDIA CONSULTING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.09.2024
Registreringsdato: 05.09.2024 -
NIRAS MAPPING A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.04.2022
Registreringsdato: 07.04.2022 -
NIRAS GREENLAND A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.04.2022
Registreringsdato: 07.04.2022
Blå bog (fortsat)
Mads har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
07.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
07.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
07.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
07.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
07.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Mads Søndergaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos NIRAS A/S der præsenterede et overskud på 122.584' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos NIR-PEN A/S der præsenterede et underskud på 240' DKK.
Mads har i alt siddet i bestyrelsen hos 13 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 7 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 5 måneder fra 2020 til i dag hos NIRAS A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 122.584' DKK (NIRAS A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.327' DKK (FREDERIKSBORG GRUPPEN PROJEKTUDVIKLING I P/S (Nu: MGE Frederiksbro II P/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 619.959' DKK (NIRAS ALECTIA Fonden).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -5.533' DKK (NIR-PEN A/S).
En af de forbindelser som går igen i Mads' netværk er Carsten Toft Boesen.