Gentofte-Frederiksberg Ejendomsselskab II K/S
CVR: 39541386 K/S Stiftet 01.01.2018 Status: AKTIV
-
Regnskab
-
Stamdata
-
Gentofte-Frederiksberg Ejendomsselskab II K/S
-
CVR-nummer39541386
-
TegningsregelSelskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør i forening med bestyrelsens formand
-
Branchekode
-
Selskabets formålSelskabets formål er at drive virksomhed med investering i og udlejning af fast ejendom.
-
ProduktionsenhederGentofte-Frederiksberg Ejendomsselskab II K/S
P-nr.: 1023624482
c/o adresse: Egebjergvej 329, 4571 Grevinge, DK
-
-
Ledelse
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
-
Moses Kromann Reich
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Maria Kromann Reich
Ejerandel: 10-14.99% -
Ane Reich Lindhart
Ejerandel: 10-14.99% -
Sophus Kromann Ibler
2900 Hellerup, DKEjerandel: 5-9.99% -
Julius Kromann Ibler
2900 Hellerup, DKEjerandel: 5-9.99% -
Anna Kromann
Ejerandel: 10-14.99% -
Liv Kromann Reich
Ejerandel: 10-14.99% -
Komplementarselskabet Gentofte-Frederiksberg Ejendomsselskab ApS
4571 Grevinge, DKEjerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
-
Moses Kromann Reich
Ejerandel: 33,3%
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
Sophus Kromann Ibler
2900 Hellerup, DKJulius Kromann Ibler
2900 Hellerup, DK
-
-
Revision
Regnskabsperiode
-
Første regnskabsperiode: 12-04-22 til 31-12-22Regnskabsår: 01.01 til 31.12
Revisor
- Revisionspligt er fravalgt - ingen revisor
-
-
Tidslinje
Ændrede status Se tidslinje (12)
Status: AKTIVDato: 12.04.2022Registreringsdato: 29.06.2022Ændrede tegningsregel Se tidslinje (12)
Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør i forening med bestyrelsens formandDato: 23.06.2022Registreringsdato: 29.06.2022
ResuméEt resumé for virksomhedenRegnskaber og udviklingSammenlign nøgletal over tidHistorikDirektør, Bestyrelses og Adressehistorik
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?