Hans Erik Kromann
Karrieren startede hos: | Hans Kromann (Stifter) |
Største overskud: | 24.325' DKK Gentofte-Frederiksberg Ejendomsselskab K/S (2022) |
Største underskud: | -934' DKK KROMANN SHIPPING ApS (2014) |
Største egenkapital: | 66.580' DKK Gentofte-Frederiksberg Ejendomsselskab K/S (2023) |
Største gæld: | 288.550' DKK Gentofte-Frederiksberg Ejendomsselskab K/S (2023) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos Gentofte-Frederiksberg Ejendomsselskab K/S (2023) |
Seed: 1056957957
Karrieren som leder startede for flere år siden ved Hans Kromann (tidligere HANS KROMANN) i rollen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev grundlagt af Hans Erik Kromann og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Stifter og Ejer har Hans nu bestreddet i 51 år 9 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Hans Kromann
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (2)
-
Gentofte-Frederiksberg Ejendomsselskab K/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 12.04.2022 -
Gentofte-Frederiksberg Ejendomsselskab II K/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 12.04.2022
Ejendomme (6)
Tidslinje (29)
-
Komplementarselskabet Gentofte-Frederiksberg Ejendomsselskab ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 22.08.2023
Registreringsdato: 22.08.2023 -
Komplementarselskabet Gentofte-Frederiksberg Ejendomsselskab ApS
Fratrådt som direktørDato: 22.08.2023
Registreringsdato: 22.08.2023 -
Gentofte-Frederiksberg Ejendomsselskab II K/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 12.04.2022
Registreringsdato: 12.04.2022
Blå bog (fortsat)
Hans har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 51 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
15.12.1972 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Ejer
03.10.2021 - 22.08.2023
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.10.2017 - 12.04.2022
Bestyrelsesmedlem
12.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
01.10.2017 - 12.04.2022
Bestyrelsesmedlem
12.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
19.06.2008 - 14.09.2016
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Gentofte-Frederiksberg Ejendomsselskab K/S kunne fremvise et overskud på 24.325' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2014 hvor KROMANN SHIPPING ApS kunne fremvise et underskud på 934' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 7.050' DKK (Gentofte-Frederiksberg Ejendomsselskab K/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 88' DKK (Gentofte-Frederiksberg Ejendomsselskab II K/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 66.580' DKK (Gentofte-Frederiksberg Ejendomsselskab K/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 40' DKK (Komplementarselskabet Gentofte-Frederiksberg Ejendomsselskab ApS).
En af de forbindelser som går igen i Hans' netværk er Moses Kromann Reich.