Artha Orangerierne P/S
CVR: 41954914 KAS Stiftet 17.12.2020 Status: AKTIV Reklamebeskyttet
-
Regnskab
-
Stamdata
-
Artha Orangerierne P/S
-
CVR-nummer41954914
-
Registreret kapital24.000.000 DKK
-
TegningsregelSelskabet tegnes af komplementaren, af to bestyrelsesmedlemmer eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør.
-
Branchekode
-
Selskabets formålSelskabets formål er at udvikle en byggegrund til boligejendomme.
-
Produktionsenheder
-
-
Ledelse
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
-
ANPARTSSELSKABET AF 11. JUNI 1997
6500 Vojens, DKEjerandel: 10-14.99% -
ARTHA HOLDING A/S
2900 Hellerup, DKEjerandel: 5-9.99% -
STAMPE+STAMPE ApS
1250 København K, DKEjerandel: 5-9.99% -
INVESTERINGSSELSKABET ARTHA OPTIMUM A/S
2900 Hellerup, DKEjerandel: 10-14.99% -
INVESTERINGSSELSKABET ARTHA MAX A/S
2900 Hellerup, DKEjerandel: 10-14.99% -
Komplementarselskabet Artha Toldbodhuse A/S
2900 Hellerup, DKEjerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
- Virksomheden har ikke reelle ejere, eller har endnu ikke taget stilling til det.
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
Betina Stampe
1250 København K, DKSimon Stampe
1250 København K, DKCarsten Baun Høst
6100 Haderslev, DK
-
-
Revision
Regnskabsperiode
-
Første regnskabsperiode: 17-12-20 til 31-12-21Regnskabsår: 01.01 til 31.12
Revisor
-
inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab
2860 Søborg, DK
-
-
Tidslinje
Bestyrelsesmedlem fratrådt Se tidslinje (9)
Bestyrelsesmedlem: Mads Jensen MøllerDato: 26.09.2023Registreringsdato: 26.09.2023Direktør fratrådt Se tidslinje (9)
Direktør: Frederik SvalgaardDato: 28.02.2023Registreringsdato: 28.02.2023
Ejendomme (18)
ResuméEt resumé for virksomhedenRegnskaber og udviklingSammenlign nøgletal over tidHistorikDirektør, Bestyrelses og Adressehistorik
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?