G1 AG TopCo ApS
CVR: 44496305 APS Stiftet 13.12.2023 Status: AKTIV
-
Stamdata
-
G1 AG TopCo ApS
-
CVR-nummer44496305
-
Registreret kapital78.512 DKK
-
TegningsregelSelskabet tegnes af en direktør og bestyrelsesformanden i forening, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.
-
Branchekode
-
Selskabets formålSelskabets formål er at er at eje kapitalandele i selskaber samt foretage investeringsvirksomhed i øvrigt.
-
Produktionsenheder
-
-
Ledelse
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
-
HEINMANN + CO. ApS
8600 Silkeborg, DKEjerandel: 5-9.99% -
LAUTRUP & CO. ApS
2820 Gentofte, DKEjerandel: 5-9.99% -
MALCOLM HOLDING ApS
2920 Charlottenlund, DKEjerandel: 25-33.33% -
G1 Software Holding AB
Ejerandel: 50-66.65%
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
-
Nicholas Courtney Malcolm
Ejerandel: 25,3%
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
-
Revision
Regnskabsperiode
-
Første regnskabsperiode: 13-12-23 til 31-12-24Regnskabsår: 01.01 til 31.12
Revisor
-
DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
2300 København S, DK
-
-
Tidslinje
Bestyrelsesmedlem fratrådt Se tidslinje (13)
Bestyrelsesmedlem: Peter MaigaardDato: 25.04.2024Registreringsdato: 25.04.2024Ændrede registreret kapital Se tidslinje (13)
Registreret kapital: 78.512 DKKDato: 25.03.2024Registreringsdato: 26.03.2024
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?