Kim Sneum Madsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2013 (11 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | E-CONOMIC INTERNATIONAL A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 393.139' DKK E-CONOMIC DANMARK A/S (Nu: Visma e-conomic A/S) (2023) |
Største underskud: | -49.164' DKK E-CONOMIC INTERNATIONAL A/S (2014) |
Største egenkapital: | 717.715' DKK FARLAX BIDCO ApS (Nu: E-CONOMIC BIDCO ApS) (2015) |
Største gæld: | 330.456' DKK E-CONOMIC DANMARK A/S (Nu: Visma e-conomic A/S) (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af Kim & Kunden ApS (8 år 9 måneder) |
Seed: 289532682
Karrieren I Danmark startede i 2013 ved E-CONOMIC INTERNATIONAL A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Kim Sneum Madsen i 5 måneder, før stoppet den 3. december 2013.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor anden udgivelse af software. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2016 som viste et overskud på 66.903' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 2. marts 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Kim & Kunden ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Umbraco Intressenter ApS
Via Kim & Kunden ApS -
UMBRACO A/S
Via Umbraco Intressenter ApS
Direktørposter (1)
-
Kim & Kunden ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.12.2015
Bestyrelsesposter (2)
-
kontolink ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.05.2019 -
G1 AG TopCo ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.01.2024
Tidslinje (18)
-
Umbraco Intressenter ApS
Fratrådt som direktørDato: 31.08.2024
Registreringsdato: 31.08.2024 -
UMBRACO A/S
Fratrådt som direktørDato: 31.08.2024
Registreringsdato: 31.08.2024 -
G1 AG TopCo ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.01.2024
Registreringsdato: 31.01.2024
Blå bog (fortsat)
Kim har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
31.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
06.09.2021 - 31.08.2024
Ejer
12.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% Via Kim & Kunden ApS -
Bestyrelsesmedlem
13.09.2017 - 18.09.2019
Direktør
18.09.2019 - 31.08.2024
Ejer
12.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Umbraco Intressenter ApS -
Stifter og Ejer
10.12.2015 - 11.12.2015
Direktør
10.12.2015 - Stadig aktiv
Ejer
12.12.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Kim & Kunden ApS kunne fremvise et overskud på 21.594' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Umbraco Intressenter ApS kunne fremvise et underskud på 155' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 393.139' DKK (E-CONOMIC DANMARK A/S (Nu: Visma e-conomic A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 5.572' DKK (kontolink ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 329.685' DKK (E-CONOMIC DANMARK A/S (Nu: Visma e-conomic A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.554' DKK (kontolink ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kim' netværk er Torben Frigaard Rasmussen.