FLEGGAARD HOLDING A/S
CVR: 77847316 A/S Stiftet 15.02.1985 Status: AKTIV Reklamebeskyttet
-
Regnskab
-
Stamdata
-
FLEGGAARD HOLDING A/S
-
CVR-nummer77847316
-
Kontakt
-
Registreret kapital1.795.000 DKK
-
TegningsregelSelskabet tegnes af tre bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør og en næstformand i forening eller af en direktør og Birgitte Boris Fleggaard i forening eller af en direktør og Susanne Boris Fleggaard eller af en direktør, en næstformand og bestyrelsesformanden i forening.
-
Branchekode
-
Selskabets formålSelskabets formål er at drive handel og industri, import og eksport, investering og anden efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksomhed
-
Antal ansatte26 Medarbejdere (23 årsværk, Juni 2024)
-
Produktionsenheder
-
-
Ledelse
Direktører Vis direktørhistorik
Bestyrelse Vis bestyrelseshistorik
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
-
AKTIESELSKABET FLADKÆR
6340 Kruså, DKEjerandel: 100%
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
-
Birgitte Boris Fleggaard
Ejerandel: 3,42%Ole Boris Fleggaard
Ejerandel: 0,11%Susanne Boris Fleggaard
Ejerandel: 0,11%
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
-
Revision
Regnskabsperiode
-
Første regnskabsperiode: 15-02-85 til 30-06-86Regnskabsår: 01.10 til 30.09
Revisor
-
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
2000 Frederiksberg, DK
-
-
Tidslinje
Ændrede tegningsregel Se tidslinje (37)
Tegningsregel: Selskabet tegnes af tre bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør og en næstformand i forening eller af en direktør, en næstformand og bestyrelsesformanden i forening.Dato: 29.08.2011Registreringsdato: 05.11.2019Ændrede vedtægter Se tidslinje (37)
Vedtægter: Vedtægter gældende fra d. 04.11.2019Dato: 04.11.2019Registreringsdato: 05.11.2019
Ejendomme (1)
ResuméEt resumé for virksomhedenRegnskaber og udviklingSammenlign nøgletal over tidHistorikDirektør, Bestyrelses og Adressehistorik
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?