Birgitte Boris Fleggaard
Erhvervsaktiv siden: | 15. feb. 1985 (39 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | FLEGGAARD HOLDING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 439.488' DKK FLEGGAARD INVEST ApS (Nu: FLEGGAARD HOLDING A/S) (2015-16) |
Største underskud: | -16.993' DKK DANGAARD ELECTRONICS A/S (Nu: DANGAARD Group A/S) (2022-23) |
Største egenkapital: | 1.928.660' DKK AKTIESELSKABET FLADKÆR (2022-23) |
Største gæld: | 2.028.140' DKK FLEGGAARD INVEST ApS (Nu: FLEGGAARD HOLDING A/S) (2022-23) |
Flest årsværk: | 1.188 årsværk hos AKTIESELSKABET FLADKÆR (2015-16) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af AKTIESELSKABET FLADKÆR (27 år 11 måneder) |
Seed: 1365247182
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 1985 ved FLEGGAARD HOLDING A/S (tidligere FLEGGAARD INVEST ApS) med titlen som Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Birgitte Boris Fleggaard i 12 år, før stoppet den 12. marts 1997.
I dag arbejder virksomheden med ikke-finansielle hovedsæders virksomhed. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 251.398' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Vindskov I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
G2 af 18. juni 2019 ApS
Ejerandel: 100% -
G3 af 18. juni 2019 ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (20)
-
BBQF ApS
Via G3 af 18. juni 2019 ApS -
JOLI AF 1 10 2005 ApS
Via BBQF ApS -
AKTIESELSKABET FLADKÆR
Via JOLI AF 1 10 2005 ApS -
FLEGGAARD HOLDING A/S
Via AKTIESELSKABET FLADKÆR -
DANGAARD COLLECTIONS HOLDING A/S
Via FLEGGAARD HOLDING A/S -
FLEGGAARD DETAIL A/S
Via FLEGGAARD HOLDING A/S -
ASWO-DANMARK ApS.
Via FLEGGAARD HOLDING A/S -
EJENDOMSSELSKABET INDUSTRIVEJ 1. PADBORG ApS
Via FLEGGAARD HOLDING A/S -
FLEGGAARD IT ApS
Via FLEGGAARD HOLDING A/S -
STRANDPARKEN A/S
Via FLEGGAARD HOLDING A/S -
POSTME ApS
Via FLEGGAARD HOLDING A/S -
DANGAARD Group A/S
Via FLEGGAARD HOLDING A/S -
FLEGGAARD LEASING A/S
Via FLEGGAARD HOLDING A/S -
FORZA LEASING A/S
Via FLEGGAARD LEASING A/S -
FOCUS FLEX LEASING A/S
Via FLEGGAARD LEASING A/S -
Focus Splitleasing ApS
Via FOCUS FLEX LEASING A/S -
Click Entertainment A/S
Via FLEGGAARD HOLDING A/S -
CALLE A/S
Via FLEGGAARD HOLDING A/S -
Famobra A/S
Via FLEGGAARD HOLDING A/S -
FLEGGAARD FINANS A/S
Via FLEGGAARD HOLDING A/S
Direktørposter (6)
-
JOLI AF 1 10 2005 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.09.2006 -
BBQF ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.10.2011 -
LEQF ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.10.2011 -
JEQF ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.10.2011 -
G2 af 18. juni 2019 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.06.2019 -
G3 af 18. juni 2019 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.06.2019
Bestyrelsesposter (2)
-
FLEGGAARD HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.04.2005 -
AKTIESELSKABET FLADKÆR
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.09.1996
Tidslinje (63)
-
FAKKELGAARDEN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.05.2024
Registreringsdato: 01.05.2024 -
STRANDPARKEN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.02.2024
Registreringsdato: 07.02.2024 -
EJENDOMSSELSKABET INDUSTRIVEJ 1. PADBORG ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.02.2024
Registreringsdato: 07.02.2024
Blå bog (fortsat)
Birgitte har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 39 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
05.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 3,42% -
Reel ejer
14.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 3,42% -
Reel ejer
14.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 3,42% -
Reel ejer
14.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 3,42% -
Reel ejer
14.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 3,42%
Birgitte Boris Fleggaard er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• G3 af 18. juni 2019 ApS (ejer lige nu 34%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 321.340' DKK.
• G2 af 18. juni 2019 ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 321.340' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 3 holdingselskaber som JOLI AF 1 10 2005 ApS (10,27%), CALLE A/S (3,42%) og AKTIESELSKABET FLADKÆR (3,42%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Birgitte Boris Fleggaard, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Birgitte Boris Fleggaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015-16 som bestyrelsesmedlem ved FLEGGAARD INVEST ApS (Nu: FLEGGAARD HOLDING A/S) der præsenterede et overskud på 439.488' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem ved A/S PSE NR. 3893 (Nu: FAKKELGAARDEN A/S) der præsenterede et underskud på 8.139' DKK.
Birgitte har i alt siddet i bestyrelsen hos 21 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 27 år 11 måneder fra 1996 til i dag hos AKTIESELSKABET FLADKÆR.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 251.398' DKK (FLEGGAARD INVEST ApS (Nu: FLEGGAARD HOLDING A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 16.993' DKK (DANGAARD ELECTRONICS A/S (Nu: DANGAARD Group A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 1.928.660' DKK (AKTIESELSKABET FLADKÆR).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -4.303' DKK (A/S PSE NR. 3893 (Nu: FAKKELGAARDEN A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Birgitte' netværk er Litten Emilie Quorp Fleggaard.