Birgit Nørgaard
Karrieren startede hos: | Nexel A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 25.432.253' DKK SK ENERGI A/S (Nu: Ørsted Wind Power Holding A/S) (2019) |
Største underskud: | -3.173.255' DKK SK ENERGI A/S (Nu: Ørsted Wind Power Holding A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 74.278.000' DKK DSV A/S (2021) |
Største gæld: | 75.155.116' DKK SK ENERGI A/S (Nu: Ørsted Wind Power Holding A/S) (2023) |
Seed: 1041305461
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor for nu mange år siden hos Nexel A/S (tidligere NESA A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Birgit Nørgaard i 101 år 5 måneder, før stoppet d. 29. april 2004.
I dag arbejder virksomheden med transmission af elektricitet. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 85.734' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Birgit Nørgaard
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (8)
-
DANSK VÆKSTKAPITAL KOMPLEMENTAR ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.06.2011 -
NORISOL A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 17.09.2024 Ny -
ASSOCIATED DANISH PORTS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.03.2023 -
DANSK VÆKSTKAPITAL K/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.06.2011 -
Dansk Vækstkapital II Komplementar ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.01.2016 -
Dansk Vækstkapital II K/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.01.2016 -
Scandlines Infrastructure ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 31.05.2024 -
Norisol Holding A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.08.2023
Tidslinje (135)
-
NORISOL A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.09.2024
Registreringsdato: 17.09.2024 -
NORISOL A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.09.2024
Registreringsdato: 16.09.2024 -
Scandlines Infrastructure ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.05.2024
Registreringsdato: 31.05.2024
Blå bog (fortsat)
Birgit har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 121 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
31.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
18.01.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
18.01.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.04.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Birgit Nørgaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos DSV A/S der præsenterede et overskud på 23.221.000' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos Dansk Vækstkapital II K/S der præsenterede et underskud på 36.466' DKK.
Birgit har i alt siddet i bestyrelsen hos 60 forskellige selskaber (heraf 20 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 8 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 101 år 5 måneder fra 1902 til 2004 hos Nexel A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 16.490.000' DKK (DSV A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.173.255' DKK (SK ENERGI A/S (Nu: Ørsted Wind Power Holding A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 68.966.000' DKK (DSV A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 0' DKK (A/S AF 20/11 1980).
En af de forbindelser som går igen i Birgit' netværk er Jan Michael Pedersen.