Hasan Solakli
Erhvervsaktiv siden: | 15. sep. 1980 (44 år) |
Karrieren startede hos: | ANFORA/TYRKISK VIN IMPORT V/HASAN SOLAKLI (Ejer) |
Største overskud: | 18.412' DKK FULL HOUSE A/S (2021-22) |
Største underskud: | -11.324' DKK GREENS ENGROS ApS (2016) |
Største egenkapital: | 66.410' DKK FULL HOUSE A/S (2022-23) |
Største gæld: | 62.940' DKK GREENS ENGROS ApS (2017) |
Flest årsværk: | 104 årsværk hos GREENS ENGROS ApS (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af SOLAKLI HOLDING ApS (19 år 8 måneder) |
Seed: 624927651
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 1980 ved ANFORA/TYRKISK VIN IMPORT V/HASAN SOLAKLI i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Hasan Solakli der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Hasan i 18 år 1 måned, før fratrædelsen den 27. oktober 1998.
Virksomheden opererede indenfor branchen frugt- og grøntforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1998 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 27. oktober 1998.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SOLAKLI HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
FULL HOUSE A/S
Via SOLAKLI HOLDING ApS -
ZENO FINANS ApS
Via SOLAKLI HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
SOLAKLI HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.2005 -
ZENO FINANS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.04.2008
Bestyrelsesposter (1)
-
FULL HOUSE A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 21.10.2014
Ejendomme (1)
Tidslinje (44)
-
CAFÉ ANDRÉ CITROËN ApS
Fratrådt som direktørDato: 20.10.2022
Registreringsdato: 20.10.2022 -
S.H.A. INVEST A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.05.2017
Registreringsdato: 26.05.2017 -
FULL HOUSE A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.10.2014
Registreringsdato: 21.10.2014
Blå bog (fortsat)
Hasan har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig forretningsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 41 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
21.10.2014 - Stadig aktiv
Reel ejer
22.10.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Direktør
15.04.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
19.01.2005 - Stadig aktiv
Direktør
01.02.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
11.04.2023 - 14.11.2023
Ejerandel: 50% -
Direktør
28.06.2005 - 20.10.2022
Reel ejer
04.03.2009 - 20.10.2022
Ejerandel: 100%
Hasan Solakli er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SOLAKLI HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 46.513' DKK. Gennem sit holdingselskab SOLAKLI HOLDING ApS har Hasan dermed også andele i FULL HOUSE A/S (50-66.65%) og ZENO FINANS ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Hasan Solakli, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor SOLAKLI HOLDING ApS landede et overskud på 9.084' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014-15 hvor SOLAKLI HOLDING ApS landede et underskud på 6.885' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.780' DKK (KFC FIELDS A/S (Nu: KFC FIELDS ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 39' DKK (Mella Invest ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.336' DKK (KFC FIELDS A/S (Nu: KFC FIELDS ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1' DKK (Mella Invest ApS).
En af de forbindelser som går igen i Hasan' netværk er Ertan Aslan.