Søren Gregersen
Karrieren startede hos: | SØREN GREGERSEN (Ejer) |
Største overskud: | 19.342' DKK STROCO AGRO ApS (Nu: WekoAgro Machinery Hammel A/S) (2022) |
Største underskud: | -11.651' DKK STROCO AGRO ApS (Nu: WekoAgro Machinery Hammel A/S) (2016) |
Største egenkapital: | 43.787' DKK STROCO AGRO ApS (Nu: WekoAgro Machinery Hammel A/S) (2023) |
Største gæld: | 80.664' DKK STROCO AGRO ApS (Nu: WekoAgro Machinery Hammel A/S) (2022) |
Flest årsværk: | 50 årsværk hos RICHARD THOMSEN A/S (2016-17) |
Seed: 840796873
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for nu mange år siden hos SØREN GREGERSEN i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Søren Gregersen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Ejer og Stifter har Søren nu bestreddet i 51 år 2 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Dalsø Maskinfabrik A/S
Ejerandel: 100% -
SØREN GREGERSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Bestyrelsesposter (3)
-
RICHARD THOMSEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.09.1980 -
Dalsø Maskinfabrik A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.10.1994 -
Koldinggade 32 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.01.2016
Ejendomme (13)
Tidslinje (50)
-
K/S LANGDALSVEJ 46
Fratrådt som direktørDato: 18.10.2023
Registreringsdato: 18.10.2023 -
K/S LANGDALSVEJ 46
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.10.2023
Registreringsdato: 18.10.2023 -
AGREBO ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 10.10.2023
Registreringsdato: 10.10.2023
Blå bog (fortsat)
Søren har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 51 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
28.01.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
19.09.1980 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.07.1973 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
20.12.1978 - 18.10.2023
Reel ejer
01.01.2015 - 18.10.2023
Ejerandel: 100% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
28.12.1977 - 10.10.2023
Reel ejer
17.04.2012 - 10.10.2023
Ejerandel: 100%
Søren Gregersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem hos Koldinggade 32 A/S der præsenterede et overskud på 12.689' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem hos STROCO AGRO ApS (Nu: WekoAgro Machinery Hammel A/S) der præsenterede et underskud på 11.651' DKK.
Søren har i alt siddet i bestyrelsen hos 15 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 45 år 9 måneder fra 1977 til 2023 hos DALSØ MASKINFABRIK A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 8.178' DKK (STROCO AGRO ApS (Nu: WekoAgro Machinery Hammel A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 323' DKK (INVESTERINGSSELSKABET AF 10/1 1940 A/S (Nu: Dalsø Maskinfabrik A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 43.787' DKK (STROCO AGRO ApS (Nu: WekoAgro Machinery Hammel A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.772' DKK (INVESTERINGSSELSKABET AF 10/1 1940 A/S (Nu: Dalsø Maskinfabrik A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Jørgen Kristen Gram Holst.