Cato Brun Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 2. jun. 1993 (31 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | SKAW INSPECTION Vejer og Måler i Skagen (Ejer) |
Største overskud: | 1.566' DKK SKAWINSPECTION A/S (2023) |
Største underskud: | -948' DKK SKAWINSPECTION HOLDING ApS (2021) |
Største egenkapital: | 4.325' DKK SKAWINSPECTION A/S (2023) |
Største gæld: | 5.657' DKK SKAWINSPECTION HOLDING ApS (2023) |
Flest årsværk: | 16 årsværk hos SKAWINSPECTION A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af SKAW INSPECTION Vejer og Måler i Skagen (27 år 3 måneder) |
Seed: 608120234
Det startede i 1993 hos SKAW INSPECTION Vejer og Måler i Skagen (tidligere Akkrediteret Vejer og Måler v/Cato Brun Christensen) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Cato Brun Christensen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Cato i 27 år 3 måneder, før stoppet d. 30. september 2020.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen andre tjenesteydelser i forbindelse med transport. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2020 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. september 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SKAWINSPECTION HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
SKAWHANDLING ApS
Via SKAWINSPECTION HOLDING ApS -
SKAWINSPECTION A/S
Via SKAWINSPECTION HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
SKAWHANDLING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2019 -
SKAWINSPECTION A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.06.2020 -
SKAWINSPECTION HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.06.2020
Bestyrelsesposter (1)
-
SKAWINSPECTION A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.06.2020
Tidslinje (13)
-
DAN-EYE ApS
Fratrådt som direktørDato: 23.01.2024
Registreringsdato: 23.01.2024 -
Akkrediteret Vejer og Måler v/Cato Brun Christensen (Nu: SKAW INSPECTION Vejer og Måler i Skagen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.09.2020
Registreringsdato: 30.09.2020 -
SKAWHANDLING ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 01.07.2020
Registreringsdato: 01.07.2020
Blå bog (fortsat)
Cato har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 31 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
18.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
13.05.2020 - 31.08.2023
Direktør
15.05.2020 - 23.01.2024
Reel ejer
01.09.2023 - 23.01.2024
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
02.06.1993 - 30.09.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.07.2019 - 01.07.2020
Direktør og Reel ejer
01.07.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
18.06.2020 - 18.06.2020
Direktør, Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
18.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Cato Brun Christensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SKAWINSPECTION HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.527' DKK. Gennem holdingselskabet SKAWINSPECTION HOLDING ApS har Cato derfor også andele i SKAWHANDLING ApS (100%) samt SKAWINSPECTION A/S (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Cato Brun Christensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor SKAWINSPECTION A/S kunne fremvise et overskud på 1.566' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor SKAWINSPECTION HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 948' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.566' DKK (SKAWINSPECTION A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.325' DKK (SKAWINSPECTION A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 298' DKK (SKAWHANDLING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Cato' netværk er Jørgen Bo Severinsen.