Peter Dalsgaard Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 20. apr. 1977 (47 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | DANSK REVISION ODENSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 15.639' DKK K/S HUNDIGE - HVIDOVRE (2018) |
Største underskud: | -484' DKK K/S TORVET, RUDKØBING (2014) |
Største egenkapital: | 9.346' DKK PETER DALSGAARD HOLDING ApS (Nu: PETER DALSGAARD HOLDING REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB) (2022-23) |
Største gæld: | 15.586' DKK K/S HUNDIGE - HVIDOVRE (2014) |
Flest årsværk: | 16 årsværk hos EVCO FINANS ApS (Nu: DANSK REVISION ODENSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB) (2021-22) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af DANSK REVISION ODENSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (47 år 5 måneder) |
Seed: 217310983
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for nu flere år siden ved DANSK REVISION ODENSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (tidligere EVCO FINANS ApS) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Peter Dalsgaard Jørgensen nu besiddet i 47 år 5 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
I dag opererer virksomheden indenfor bogføring og revision: skatterådgivning. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 viste et overskud på 3.569' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
PETER DALSGAARD HOLDING REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
Ejerandel: 100% -
EJENDOMSSELSKABET TORVET, RUDKØBING ApS
Ejerandel: 25-33.33% -
FC FYN GROUP A/S
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (8)
-
DRO INVEST REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
Via PETER DALSGAARD HOLDING REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB -
DANSK REVISION ODENSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB
Via DRO INVEST REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB -
Nomia Odense ApS
Via DANSK REVISION ODENSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB -
INVESTERINGSSELSKABET AF 11.09.2007 ApS
Via PETER DALSGAARD HOLDING REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB -
VILLA FUNKIS ApS
Via PETER DALSGAARD HOLDING REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB -
FCF ODENSE INVEST A/S
Via PETER DALSGAARD HOLDING REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB -
K/S TORVET, RUDKØBING
Via EJENDOMSSELSKABET TORVET, RUDKØBING ApS -
NY INVESTERING AF 30.06.2011 A/S
Via FC FYN GROUP A/S
Direktørposter (5)
-
INVESTERINGSSELSKABET AF 11.09.2007 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.12.2008 -
PETER DALSGAARD HOLDING REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.11.2004 -
EJENDOMSSELSKABET TORVET, RUDKØBING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.03.2006 -
NY INVESTERING AF 30.06.2011 A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.08.2017 -
FCF ODENSE INVEST A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.03.2007
Repræsentant (1)
-
E/F Lahnsgade 45
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 03.05.2023
Bestyrelsesposter (6)
-
DANSK REVISION ODENSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.04.1977 -
DRO INVEST REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.05.2003 -
INVESTERINGSSELSKABET AF 11.09.2007 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.12.1998 -
NY INVESTERING AF 30.06.2011 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.08.2017 -
FCF ODENSE INVEST A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.03.2007 -
FC FYN GROUP A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.11.2010
Tidslinje (45)
-
PBH 25.533 ApS (Nu: BRDR. STENSGÅRD ApS)
Removed as auditorDato: 25.10.2023
Registreringsdato: 25.10.2023 -
E/F Lahnsgade 45
Tilknyttet som repræsentantDato: 03.05.2023
Registreringsdato: 03.05.2023 -
K/S TORVET, RUDKØBING (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2023
Registreringsdato: 01.01.2023
Blå bog (fortsat)
Peter har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 47 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
03.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
31.05.2015 - Stadig aktiv
Direktør og Bestyrelsesmedlem
31.08.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 38,94% -
Bestyrelsesmedlem
30.11.2010 - Stadig aktiv
Ejer
31.05.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
26.03.2007 - Stadig aktiv
Ejer
05.11.2014 - Stadig aktiv
Reel ejer
27.04.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 48,96% -
Ejer
31.03.2004 - Stadig aktiv
Direktør
08.03.2006 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30%
Peter Dalsgaard Jørgensen er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• FC FYN GROUP A/S (ejer lige nu 44%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på -56' DKK.
• EJENDOMSSELSKABET TORVET, RUDKØBING ApS (ejer lige nu 30%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på -56' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som og , som ikke er personligt ejet.
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Peter Dalsgaard Jørgensen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor K/S HUNDIGE - HVIDOVRE landede et overskud på 15.639' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor K/S TORVET, RUDKØBING landede et underskud på 484' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 414' DKK (B 1913 ODENSE ELITEFODBOLD ApS (Nu: JTR 2013 ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 156' DKK (PBH 25.533 ApS (Nu: BRDR. STENSGÅRD ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.566' DKK (FCF ODENSE INVEST A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 196' DKK (EJENDOMSSELSKABET TORVET, RUDKØBING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Hans Christian Hansen.