Torben Boye Rasmussen
Karrieren startede hos: | H+H INTERNATIONAL A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 398.000' DKK HENRIKSEN OG HENRIKSEN INDUSTRI A/S (Nu: H+H INTERNATIONAL A/S) (2022) |
Største underskud: | -283.000' DKK HENRIKSEN OG HENRIKSEN INDUSTRI A/S (Nu: H+H INTERNATIONAL A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 1.938.000' DKK HENRIKSEN OG HENRIKSEN INDUSTRI A/S (Nu: H+H INTERNATIONAL A/S) (2022) |
Største gæld: | 2.399' DKK SJELDANI BOLIGADMINISTRATION A/S (Nu: SJELDANI BOLIGADMINISTRATION ApS) (2020) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos SJELDANI BOLIGADMINISTRATION A/S (Nu: SJELDANI BOLIGADMINISTRATION ApS) (2021) |
Seed: 2073150812
Karrieren I Danmark startede for flere år siden ved H+H INTERNATIONAL A/S (tidligere HENRIKSEN OG HENRIKSEN INDUSTRI A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Torben Boye Rasmussen i 32 år 5 måneder, før stoppet den 29. april 1999.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor ikke-finansielle hovedsæders virksomhed. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et underskud på 283.000' DKK.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
TOTAL SERVICE V/TORBEN B RASMUSSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Café Centralhjørnet I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
JULELAGERET ApS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Traps ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
Traps ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2022 -
JULELAGERET ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.05.2014
Tidslinje (28)
-
Traps Administration ApS (Nu: Traps ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2022
Registreringsdato: 01.01.2022 -
Traps Administration ApS (Nu: Traps ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 01.01.2022
Registreringsdato: 01.01.2022 -
COPENHAGEN GAY MEDIA ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.08.2018
Registreringsdato: 17.08.2018
Blå bog (fortsat)
Torben har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 57 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Reel ejer
01.12.2021 - Stadig aktiv
Direktør og Ejer
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
07.05.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Stifter og Ejer
15.11.2001 - Stadig aktiv
Reel ejer
24.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.04.1979 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
10.12.2002 - 02.05.2016
Direktør
03.05.2016 - 10.04.2017
Bestyrelsesmedlem
10.04.2017 - 17.08.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor JULELAGERET ApS kunne fremvise et overskud på 308' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor JULELAGERET ApS kunne fremvise et underskud på 510' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 442' DKK (SJELDANI BOLIGADMINISTRATION A/S (Nu: SJELDANI BOLIGADMINISTRATION ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 283.000' DKK (HENRIKSEN OG HENRIKSEN INDUSTRI A/S (Nu: H+H INTERNATIONAL A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.678.000' DKK (HENRIKSEN OG HENRIKSEN INDUSTRI A/S (Nu: H+H INTERNATIONAL A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 55' DKK (JULELAGERET ApS).
En af de forbindelser som går igen i Torben' netværk er Henrik Rasmussen.