Aksel Sixhøj Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 20. jan. 1987 (37 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Aksel Sixhøj (Ejer) |
Største overskud: | 1.217' DKK SNEJBJERG EL ApS (2021-22) |
Største underskud: | -207' DKK AKSEL SIXHØJ HOLDING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 3.261' DKK AKSEL SIXHØJ HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 1.826' DKK SNEJBJERG EL ApS (2020-21) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos SNEJBJERG EL ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Aksel Sixhøj (37 år 8 måneder) |
Seed: 1855745962
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 1987 ved Aksel Sixhøj (tidligere SNEJBJERG EL (KR. JØRGENSEN'S EFTF.) V/AKSEL SIXHØJ PEDERSEN) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Aksel Sixhøj Pedersen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Aksel nu besiddet i 37 år 8 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor skovning.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Aksel Sixhøj
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
AKSEL SIXHØJ HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
AKSEL SIXHØJ HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.10.2002
Bestyrelsesposter (1)
-
SNEJBJERG EL ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.05.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
SNEJBJERG EL ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 01.05.2018
Registreringsdato: 01.05.2018 -
SNEJBJERG EL ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.05.2018
Registreringsdato: 01.05.2018 -
SNEJBJERG EL ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.05.2018
Registreringsdato: 01.05.2018
Blå bog (fortsat)
Aksel har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 37 år 8 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
28.10.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
20.01.1987 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
23.06.2000 - 01.05.2018
Direktør
23.06.2000 - 01.05.2018
Reel ejer
28.10.2002 - 01.05.2018
Bestyrelsesmedlem
01.05.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.10.2018 - 01.10.2018
Ejerandel: 25%
Aksel Sixhøj Pedersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn AKSEL SIXHØJ HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.261' DKK. Igennem sit holdingselskab AKSEL SIXHØJ HOLDING ApS har Aksel dermed også ejerandele i og .
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Aksel Sixhøj Pedersen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor AKSEL SIXHØJ HOLDING ApS fremviste et overskud på 982' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor AKSEL SIXHØJ HOLDING ApS fremviste et underskud på 207' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 869' DKK (SNEJBJERG EL ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.261' DKK (AKSEL SIXHØJ HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 2.008' DKK (SNEJBJERG EL ApS).
En af de forbindelser som går igen i Aksel' netværk er Jacob Sefeld Carlsen.