Niels Laulund
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1999 (25 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | OLYMPEAK COACHING I/S V/LARS H. NIELSEN NIELS LAULUND (Ejer) |
Største overskud: | 58.080' DKK RIEMANN A/S (2022) |
Største underskud: | -4.165' DKK Organicum Biomass Ørbæk ApS (2017-18) |
Største egenkapital: | 89.468' DKK RIEMANN A/S (2020) |
Største gæld: | 86.674' DKK RIEMANN A/S (2023) |
Flest årsværk: | 54 årsværk hos RIEMANN A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af NIELS LAULUND HOLDING ApS (20 år 8 måneder) |
Seed: 616764589
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 1999 i OLYMPEAK COACHING I/S V/LARS H. NIELSEN NIELS LAULUND som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Lars Nielsen at Niels Laulund stiftede OLYMPEAK COACHING I/S V/LARS H. NIELSEN NIELS LAULUND den dag i januar 1999. Hvervet som Ejer og Stifter havde Niels i 3 år 8 måneder, inden stoppet d. 30. september 2002.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. september 2002.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
NL Holding II ApS
Ejerandel: 100% -
NIELS LAULUND HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
Omnium Improvement ApS
Via NL Holding II ApS -
BUSINESS INNOVATION & MARKETING A/S
Via NIELS LAULUND HOLDING ApS -
Coworkit A/S
Via BUSINESS INNOVATION & MARKETING A/S -
Solrød Strandvej 18-22 ApS
Via NIELS LAULUND HOLDING ApS -
Borgediget 21b ApS
Via NIELS LAULUND HOLDING ApS
Direktørposter (4)
-
Omnium Improvement ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2023 -
NIELS LAULUND HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.01.2004 -
NL Holding II ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.03.2023 -
BUSINESS INNOVATION & MARKETING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.2019
Bestyrelsesposter (3)
-
Omnium Improvement ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.02.2023 -
Coworkit A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.09.2021 -
BUSINESS INNOVATION & MARKETING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.02.2014
Ejendomme (2)
Tidslinje (43)
-
K/S TYSK RETAIL III (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 15.12.2023
Registreringsdato: 15.12.2023 -
KOMPLEMENTAR TYSK RETAIL III ApS (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 14.12.2023
Registreringsdato: 14.12.2023 -
K/S TYSK RETAIL III
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.03.2023
Registreringsdato: 28.03.2023
Blå bog (fortsat)
Niels har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 25 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
06.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.01.2023 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
23.02.2023 - Stadig aktiv
Ejer
30.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via NL Holding II ApS -
Bestyrelsesmedlem
17.02.2014 - Stadig aktiv
Direktør
01.11.2019 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Ejer og Direktør
26.01.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
14.05.2008 - 21.03.2012
Ejer
20.11.2013 - 15.12.2023
Bestyrelsesmedlem
12.04.2018 - 28.03.2023
Ejerandel: 10-14.99%
Niels Laulund er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn NL Holding II ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 117' DKK. Igennem sit holdingselskab NL Holding II ApS har Niels dermed også ejerandele i Omnium Improvement ApS (15-19.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Niels Laulund, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor RIEMANN A/S fremviste et overskud på 13.823' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Organicum Biomass Ørbæk ApS fremviste et underskud på 2.314' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 52.861' DKK (RIEMANN A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 843' DKK (Organicum Biomass Ørbæk ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 70.391' DKK (RIEMANN A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 82' DKK (Organicum Group Holding ApS (Nu: Familien Bjørn Mining ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Peter Honoré.