Finn Williams
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1975 (49 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | FINN WILLIAMS (Stifter) |
Største overskud: | 384' DKK IT-MESTER A/S (Nu: Coworkit A/S) (2020-21) |
Største underskud: | -880' DKK IT-MESTER A/S (Nu: Coworkit A/S) (2014-15) |
Største egenkapital: | 5.839' DKK WILLIAMS ApS (2013-14) |
Største gæld: | 1.935' DKK WILLIAMS ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos WILLIAMS REKLAMEBUREAU A/S (Nu: WILLIAMS + CREATIVE ApS) (2013-14) |
Længste aktivitet: | Ejer af FINN WILLIAMS (49 år 3 måneder) |
Seed: 420452236
Det hele startede for alvor for nu meget længe siden i FINN WILLIAMS med titlen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev kun stiftet af Finn Williams og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Stifter og Ejer har Finn nu bestreddet i 49 år 3 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
FINN WILLIAMS
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
WILLIAMS ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
BUSINESS INNOVATION & MARKETING A/S
Via WILLIAMS ApS -
Coworkit A/S
Via BUSINESS INNOVATION & MARKETING A/S -
WILLIAMS REJSER ApS
Via WILLIAMS ApS -
SeaSearch.dk ApS
Via WILLIAMS ApS
Direktørposter (2)
-
WILLIAMS REJSER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.10.2013 -
WILLIAMS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.1997
Bestyrelsesposter (2)
-
Coworkit A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.02.2014 -
BUSINESS INNOVATION & MARKETING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.02.2014
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
WILLIAMS REKLAMEBUREAU A/S (Nu: WILLIAMS + CREATIVE ApS)
Fratrådt som direktørDato: 27.11.2023
Registreringsdato: 27.11.2023 -
WILLIAMS REKLAMEBUREAU A/S (Nu: WILLIAMS + CREATIVE ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.11.2023
Registreringsdato: 27.11.2023 -
SeaSearch.dk ApS
Fratrådt som direktørDato: 09.07.2019
Registreringsdato: 09.07.2019
Blå bog (fortsat)
Finn har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 49 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
19.02.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% Via BUSINESS INNOVATION & MARKETING A/S -
Bestyrelsesmedlem
17.02.2014 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Direktør og Reel ejer
29.10.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
01.03.1997 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.07.1975 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Finn Williams er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn WILLIAMS ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 2.045' DKK. Igennem holdingselskabet WILLIAMS ApS har Finn derfor også ejerandele i BUSINESS INNOVATION & MARKETING A/S (25-33.33%), WILLIAMS REJSER ApS (100%) & SeaSearch.dk ApS (5-9.99%).
Du kan se koncerndiagram for Finn Williams, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor WILLIAMS REKLAMEBUREAU A/S (Nu: WILLIAMS + CREATIVE ApS) kunne offentliggøre et overskud på 151' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor WILLIAMS REJSER ApS kunne offentliggøre et underskud på 502' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Finn' netværk er Niels Laulund.