Lillian Palisz Jaszczak
Erhvervsaktiv siden: | 15. nov. 1998 (25 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | L.J. DESIGN V/LILLIAN JASZCZAK (Ejer) |
Største overskud: | 12.102' DKK DFA FORSIKRINGSAGENTUR ApS (Nu: DFA af 2023 ApS) (2020) |
Største underskud: | -6.942' DKK DANSK FORSIKRINGS MÆGLERHUS A/S (Nu: DFA SALG A/S) (2015) |
Største egenkapital: | 47.521' DKK Det Faglige Hus Forsikringsagentur ApS (Nu: Det Faglige Hus Forsikringsagentur A/S) (2023) |
Største gæld: | 117.429' DKK DFH EJENDOMME ApS (2014) |
Flest årsværk: | 22 årsværk hos DFA FORSIKRINGSAGENTUR ApS (Nu: DFA af 2023 ApS) (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af L.J. DESIGN V/LILLIAN JASZCZAK (25 år 10 måneder) |
Seed: 1013881404
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 1998 hos L.J. DESIGN V/LILLIAN JASZCZAK med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Lillian Palisz Jaszczak der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Lillian i 25 år 10 måneder, før stoppet d. 3. oktober 2024.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen industriel design og produktdesign. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 1. november 2013.
Bestyrelsesposter (6)
-
Det Faglige Hus Forsikringsagentur A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 30.09.2020 -
EJENDOMSSELSKABET Generationernes By ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.02.2014 -
Ejendomsselskabet Østerbyen ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.08.2016 -
Ejendomsselskabet Gl. Færgevej 4 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.03.2022 -
Ejendomsselskabet Eysbergh ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.10.2022 -
DFH EJENDOMME ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.04.2013
Tidslinje (16)
-
DANSK FORSIKRINGS MÆGLERHUS A/S (Nu: DFA SALG A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.08.2023
Registreringsdato: 21.08.2023 -
Ejendomsselskabet Eysbergh ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.10.2022
Registreringsdato: 01.10.2022 -
Ejendomsselskabet Gl. Færgevej 4 ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.03.2022
Registreringsdato: 01.03.2022
Blå bog (fortsat)
Lillian har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
23.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
01.08.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.02.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Lillian Palisz Jaszczak har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem hos DFA FORSIKRINGSAGENTUR ApS (Nu: DFA af 2023 ApS) der præsenterede et overskud på 12.102' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem hos DANSK FORSIKRINGS MÆGLERHUS A/S (Nu: DFA SALG A/S) der præsenterede et underskud på 6.942' DKK.
Lillian har i alt siddet i bestyrelsen hos 10 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 6 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 12 år 5 måneder fra 2011 til 2023 hos DFA SALG A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 567' DKK (DFH EJENDOMME ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 5.213' DKK (Det Faglige Hus Forsikringsagentur ApS (Nu: Det Faglige Hus Forsikringsagentur A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 47.521' DKK (Det Faglige Hus Forsikringsagentur ApS (Nu: Det Faglige Hus Forsikringsagentur A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 163' DKK (Det Faglige Hus Vikarservice ApS (Nu: Ejendomsselskabet Østerbyen ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Lillian' netværk er Johnny Nim.