Tom Dalsgaard
Karrieren startede hos: | DALSGAARD INVESTERING A/S (Direktør) |
Største overskud: | 9.467' DKK A/S DALSGAARD SKURVOGNE (Nu: DALSGAARD PAVILLONER A/S) (2023) |
Største underskud: | -21.741' DKK LHTS INVEST A/S (2015) |
Største egenkapital: | 43.484' DKK A/S DALSGAARD SKURVOGNE (Nu: DALSGAARD PAVILLONER A/S) (2023) |
Største gæld: | 132.130' DKK A/S DALSGAARD SKURVOGNE (Nu: DALSGAARD PAVILLONER A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 31 årsværk hos A/S DALSGAARD SKURVOGNE (Nu: DALSGAARD PAVILLONER A/S) (2018) |
Seed: 1840950784
Erhvervskarrieren startede for nu mange år siden hos DALSGAARD INVESTERING A/S (tidligere A/S TH. DALSGAARD NIELSEN SKURVOGNE AF HVIDBJERG PR. BØRKOP) i rollen som Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Titlen som Direktør har Tom Dalsgaard nu bestreddet i 62 år 10 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor investeringsselskaber. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 1.437' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
TØMRER TOM DALSGAARD
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
DALSGAARD INVESTERING AF 30.AUGUST 2013 II ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
DALSGAARD INVESTERING A/S
Via DALSGAARD INVESTERING AF 30.AUGUST 2013 II ApS -
DALSGAARD EJENDOMSSELSKAB A/S
Via DALSGAARD INVESTERING A/S -
Bridgewalk Invest ApS
Via DALSGAARD INVESTERING A/S -
Ejendomsselskabet Gartnerparken Odense A/S
Via DALSGAARD INVESTERING A/S -
Ejendomsselskabet Gartnerparken 4 Odense A/S
Via DALSGAARD INVESTERING A/S
Direktørposter (4)
-
Bridgewalk Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.06.2020 -
DALSGAARD INVESTERING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.1961 -
DALSGAARD EJENDOMSSELSKAB A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.2008 -
DALSGAARD INVESTERING AF 30.AUGUST 2013 II ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.08.2013
Bestyrelsesposter (3)
-
Bridgewalk Invest ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.05.2018 -
DALSGAARD INVESTERING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.11.1961 -
DALSGAARD EJENDOMSSELSKAB A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.06.2008
Ejendomme (2)
Tidslinje (21)
-
Bridgewalk Invest ApS
Tilknyttet som direktørDato: 16.06.2020
Registreringsdato: 16.06.2020 -
Bridgewalk Invest ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.05.2018
Registreringsdato: 07.05.2018 -
HØLL A/S
Fratrådt som direktørDato: 15.04.2015
Registreringsdato: 15.04.2015
Blå bog (fortsat)
Tom har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 62 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
07.05.2018 - Stadig aktiv
Direktør
16.06.2020 - Stadig aktiv
Ejer
30.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via DALSGAARD INVESTERING A/S -
Ejer og Direktør
30.08.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem
30.06.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 78,61% -
Stifter og Ejer
01.04.1978 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.11.1961 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.08.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 78,61%
Tom Dalsgaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn DALSGAARD INVESTERING AF 30.AUGUST 2013 II ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 21.737' DKK. Gennem holdingselskabet DALSGAARD INVESTERING AF 30.AUGUST 2013 II ApS har Tom derfor også andele i DALSGAARD INVESTERING A/S (66.66-89.99%).
Du kan se koncerndiagram for Tom Dalsgaard, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor DALSGAARD INVESTERING A/S kunne fremvise et overskud på 5.852' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2014 hvor DALSGAARD INVESTERING A/S kunne fremvise et underskud på 4.511' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 9.467' DKK (A/S DALSGAARD SKURVOGNE (Nu: DALSGAARD PAVILLONER A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 43.484' DKK (A/S DALSGAARD SKURVOGNE (Nu: DALSGAARD PAVILLONER A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.494' DKK (DALSGAARD JUNIOR ApS).
En af de forbindelser som går igen i Tom' netværk er Rasmus Dalsgaard.