Rasmus Dalsgaard
Erhvervsaktiv: | 22. nov. 1999 - 31. dec. 2016 |
Karrieren startede hos: | DALSGAARD JUNIOR ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 5.852' DKK DALSGAARD INVESTERING A/S (2020) |
Største underskud: | -4.511' DKK DALSGAARD INVESTERING A/S (2014) |
Største egenkapital: | 27.537' DKK DALSGAARD INVESTERING A/S (2021) |
Største gæld: | 15.980' DKK DALSGAARD INVESTERING A/S (2022) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos DALSGAARD INVESTERING A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af DALSGAARD JUNIOR ApS (24 år 9 måneder) |
Seed: 2030143047
Karrieren som erhvervsperson startede i 1999 ved DALSGAARD JUNIOR ApS i rollen som Ejer og Direktør. Rasmus Dalsgaard erhvervede virksomheden DALSGAARD JUNIOR ApS d. 22. november 1999. Rasmus har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Ejer og Direktør har Rasmus nu bestreddet i 24 år 9 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen detailhandel med andre varer i.a.n.. Her 24 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsrapport fra 2023 som viste et overskud på 237' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
DALSGAARD JUNIOR ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
DALSGAARD INVESTERING A/S
Via DALSGAARD JUNIOR ApS -
DALSGAARD EJENDOMSSELSKAB A/S
Via DALSGAARD INVESTERING A/S -
Bridgewalk Invest ApS
Via DALSGAARD INVESTERING A/S -
Ejendomsselskabet Gartnerparken Odense A/S
Via DALSGAARD INVESTERING A/S -
Ejendomsselskabet Gartnerparken 4 Odense A/S
Via DALSGAARD INVESTERING A/S
Direktørposter (1)
-
DALSGAARD JUNIOR ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.06.2002
Bestyrelsesposter (2)
-
DALSGAARD INVESTERING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.05.2007 -
DALSGAARD EJENDOMSSELSKAB A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.06.2008
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
I/S Badstuegade 16 (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2016
Registreringsdato: 31.12.2016 -
HØLL A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.04.2015
Registreringsdato: 15.04.2015 -
HØLL A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.09.2010
Registreringsdato: 21.09.2010
Blå bog (fortsat)
Rasmus har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
30.06.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via DALSGAARD INVESTERING A/S -
Bestyrelsesmedlem
11.05.2007 - Stadig aktiv
Ejer
21.09.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via DALSGAARD JUNIOR ApS -
Ejer
22.11.1999 - Stadig aktiv
Direktør
20.06.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.2010 - 31.12.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
21.09.2010 - 15.04.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor DALSGAARD JUNIOR ApS kunne fremvise et overskud på 2.436' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor DALSGAARD JUNIOR ApS kunne fremvise et underskud på 2.240' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.437' DKK (DALSGAARD INVESTERING A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 25.731' DKK (DALSGAARD INVESTERING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.494' DKK (DALSGAARD JUNIOR ApS).
En af de forbindelser som går igen i Rasmus' netværk er Tom Dalsgaard.