Susanne Weihe
Erhvervsaktiv siden: | 10. maj 1977 (47 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | TOMMY SKO. HOLBÆK ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 6.221' DKK TOMMY SKO. HOLBÆK ApS (2020) |
Største underskud: | -172' DKK TOMMY SKO. HOLBÆK ApS (2021) |
Største egenkapital: | 9.313' DKK TOMMY SKO. HOLBÆK ApS (2016) |
Største gæld: | 3.390' DKK TOMMY SKO. HOLBÆK ApS (2019) |
Flest årsværk: | 21 årsværk hos TOMMY SKO. HOLBÆK ApS (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af Susanne Weihe Event v/Susanne Weihe (28 år 1 måned) |
Seed: 330476689
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor for mange år siden hos TOMMY SKO. HOLBÆK ApS som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Susanne Weihe i 16 år, inden stoppet den 1. juni 1993.
Virksomhedens branche var dengang indenfor skotøjsforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2020 kunne fremvise et overskud på 6.221' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 13. november 2023.
Ejendomme (2)
Tidslinje (6)
-
Weihe Optik v/Susanne Weihe (Nu: Susanne Weihe Event v/Susanne Weihe) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 09.01.2023
Registreringsdato: 09.01.2023 -
Weihe Optik v/Susanne Weihe (Nu: Susanne Weihe Event v/Susanne Weihe) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.12.1994
Registreringsdato: 01.12.1994 -
ApS HVBPD 6 NR. 361 (Nu: TOMMY SKO, HEDEHUSENE ApS)
Fratrådt som direktørDato: 28.07.1993
Registreringsdato: 28.07.1993
Blå bog (fortsat)
Susanne har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 46 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
20.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
20.11.2017 - 02.05.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.12.1994 - 09.01.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
26.11.1982 - 28.07.1993
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.05.1977 - 01.06.1993
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Susanne' netværk er Willy Lisby.