Torben Ravn Moth Madsen
Karrieren startede hos: | AFVIKLINGSFORENINGEN AF 19.11.2003 (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 7.260' DKK FÆLLINGGAARD GARTNERI A/S (Nu: FELDBORG ESTATE A/S) (2017-18) |
Største underskud: | -8.845' DKK ROSA DANICA A/S (2022) |
Største egenkapital: | 28.194' DKK FÆLLINGGAARD GARTNERI A/S (Nu: FELDBORG ESTATE A/S) (2017-18) |
Største gæld: | 68.547' DKK ROSA DANICA A/S (2014) |
Flest årsværk: | 166 årsværk hos ROSA DANICA A/S (2014) |
Seed: 848561507
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor for flere år siden ved AFVIKLINGSFORENINGEN AF 19.11.2003 (tidligere GARTNERNES FÆLLESINDKØB) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Torben Ravn Moth Madsen i 80 år 10 måneder, før stoppet den 17. marts 1999.
Virksomhedens branche var dengang indenfor engroshandel med emballageartikler. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2004 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2004.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
GARTNERIEJER TORBEN RAVN MOTH MADSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
MOTH HOLDING ApS
Ejerandel: 66.66-89.99%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
BIOSUND ApS
Via MOTH HOLDING ApS -
Moth Evolution ApS
Via MOTH HOLDING ApS -
ROSA DANICA A/S
Via MOTH HOLDING ApS -
GARTNERES VARMEFORSYNING I ÅSUM OG LANGESKOV ApS
Via ROSA DANICA A/S
Direktørposter (4)
-
Moth Evolution ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.02.2019 -
ROSA DANICA A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.02.2018 -
BIOSUND ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.02.2018 -
MOTH HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.12.2012
Bestyrelsesposter (2)
-
ROSA DANICA A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.05.2016 -
GARTNERES VARMEFORSYNING I ÅSUM OG LANGESKOV ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 23.05.2012
Tidslinje (42)
-
Moth Evolution ApS
Tilknyttet som direktørDato: 12.02.2019
Registreringsdato: 12.02.2019 -
FÆLLINGGAARD VARMEFORSYNING ApS (Nu: FELDBORG ENERGY ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2019
Registreringsdato: 01.01.2019 -
FÆLLINGGAARD GARTNERI A/S (Nu: FELDBORG ESTATE A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2019
Registreringsdato: 01.01.2019
Blå bog (fortsat)
Torben har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 106 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
12.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 83% -
Reel ejer
10.03.2017 - Stadig aktiv
Direktør
27.02.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 83% -
Bestyrelsesmedlem
23.05.2012 - Stadig aktiv
Ejer
01.01.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via ROSA DANICA A/S -
Stifter og Ejer
01.01.1987 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
08.07.2011 - 01.01.2019
Bestyrelsesmedlem
16.10.2018 - 01.01.2019
Ejerandel: 25%
Torben Ravn Moth Madsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved ROSA DANICA A/S der præsenterede et overskud på 6.323' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved ROSA DANICA A/S der præsenterede et underskud på 8.845' DKK.
Torben har i alt siddet i bestyrelsen hos 14 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 80 år 10 måneder fra 1918 til 1999 hos AFVIKLINGSFORENINGEN AF 19.11.2003.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 6.142' DKK (MOTH HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 199' DKK (RD Bio ApS (Nu: BIOSUND ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 25.586' DKK (MOTH HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 50' DKK (RD Bio ApS (Nu: BIOSUND ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Torben' netværk er Rasmus Gerskov Moth Madsen.