Erik Borup Andersen
Karrieren startede hos: | BORUP ANDERSEN (Ejer) |
Største overskud: | 18.357' DKK TEKFA A/S (Nu: BORUP INVEST A/S) (2013-14) |
Største underskud: | -7.710' DKK TEKFA A/S (Nu: BORUP INVEST A/S) (2018-19) |
Største egenkapital: | 107.142' DKK IRON FONDEN (2022-23) |
Største gæld: | 53.410' DKK IRON PUMP A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 86 årsværk hos 2E ELLGAARD EQUIPMENT A/S (Nu: 2E ELLGARD EQUIPMENT A/S) (2014) |
Seed: 568520355
Karrieren i erhvervslivet startede for flere år siden ved BORUP ANDERSEN i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Erik Borup Andersen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Ejer og Stifter har Erik nu bestreddet i 53 år, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BORUP ANDERSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Direktørposter (1)
-
BORUP INVEST A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.1987
Bestyrelsesposter (3)
-
BORUP INVEST A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.1987 -
TEKFA INDUSTRI CENTER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.04.1991 -
TEKFA A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.10.2003
Ejendomme (1)
Tidslinje (57)
-
Borup Holding III ApS
Fratrådt som direktørDato: 03.06.2020
Registreringsdato: 03.06.2020 -
Borup Holding II ApS
Fratrådt som direktørDato: 03.06.2020
Registreringsdato: 03.06.2020 -
Borup Holding II ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 31.01.2020
Registreringsdato: 31.01.2020
Blå bog (fortsat)
Erik har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 53 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.10.1971 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer og Direktør
28.05.2019 - 03.06.2020
Ejer
28.05.2019 - 31.01.2020
Ejerandel: 100% -
Ejer og Direktør
28.05.2019 - 03.06.2020
Reel ejer
28.05.2019 - 31.01.2020
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.1987 - 27.05.2019
Reel ejer
01.01.1987 - 30.05.2019
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.01.1987 - Stadig aktiv
Reel ejer
31.05.2019 - 31.01.2020
Ejerandel: 66,66% -
Reel ejer og Direktør
28.05.2019 - 05.11.2019
Ejer
28.05.2019 - 31.05.2019
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor TEKFA A/S (Nu: BORUP INVEST A/S) kunne fremvise et overskud på 18.357' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor TEKFA A/S (Nu: BORUP INVEST A/S) kunne fremvise et underskud på 7.710' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 5.637' DKK (IRON FONDEN).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 107.142' DKK (IRON FONDEN).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 10.515' DKK (ApS KBIL 38 NR. 1206 (Nu: HANS JENSEN EJENDOMME ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Erik' netværk er Kasper Borup Andersen.