Torben Fogh Møller
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 1979 (45 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | TEKFA AGROTEKNIK ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 31.353' DKK HVIIDSMINDE A/S (Nu: BoStad Hviidsminde A/S) (2020-21) |
Største underskud: | -17.155' DKK HVIIDSMINDE A/S (Nu: BoStad Hviidsminde A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 144.945' DKK HVIIDSMINDE A/S (Nu: BoStad Hviidsminde A/S) (2021-22) |
Største gæld: | 160.184' DKK HVIIDSMINDE A/S (Nu: BoStad Hviidsminde A/S) (2019-20) |
Flest årsværk: | 40 årsværk hos OLAV MAIMBURG SERVICECENTER A/S (Nu: MAIMBURG SERVICECENTER A/S) (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af EJENDOMMEN DANMARKSGADE 8 FREDERICIA I/S (29 år 8 måneder) |
Seed: 131616971
Det startede for nu mange år siden hos TEKFA AGROTEKNIK ApS i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Torben Fogh Møller i 8 år 6 måneder, før stoppet d. 15. februar 1988.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1988 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 15. februar 1988.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
EJENDOMMEN DANMARKSGADE 8 FREDERICIA I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (3)
-
MAIMBURG SERVICECENTER A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 12.03.2004 -
TEKFA A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 09.10.2003 -
FREDERICIA AUTOSERVICE A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.06.2000
Ejendomme (4)
Tidslinje (142)
-
Advokat Torben Møller (Nu: Cand.jur. Torben Møller) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 11.01.2022
Registreringsdato: 11.01.2022 -
FUTURA DATA A/S (Nu: FUTURA DATA APS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.12.2021
Registreringsdato: 14.12.2021 -
Advokatgruppen (Nu: GAG I/S af 31.12.2015) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2021
Registreringsdato: 30.06.2021
Blå bog (fortsat)
Torben har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 45 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
12.03.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
09.10.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.06.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.1995 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
01.01.2019 - 11.01.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Torben Fogh Møller har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem hos Vejle Biler A/S (Nu: Selskabet af 01.01.2021 ApS) der præsenterede et overskud på 20.018' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018-19 som bestyrelsesmedlem hos BORUP INVEST A/S der præsenterede et underskud på 7.710' DKK.
Torben har i alt siddet i bestyrelsen hos 63 forskellige selskaber (heraf 25 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 24 år 3 måneder fra 2000 til i dag hos FREDERICIA AUTOSERVICE A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 5.556' DKK (OLAV MAIMBURG SERVICECENTER A/S (Nu: MAIMBURG SERVICECENTER A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 17.155' DKK (HVIIDSMINDE A/S (Nu: BoStad Hviidsminde A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 131.556' DKK (HVIIDSMINDE A/S (Nu: BoStad Hviidsminde A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 41' DKK (Vejle Biler A/S (Nu: Selskabet af 01.01.2021 ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Torben' netværk er Kasper Borup Andersen.