Torsten Pedersen
Karrieren startede hos: | AKTIESELSKABET HEFAISTOS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 15.087' DKK MATERIELHUSET A/S (2020-21) |
Største underskud: | -10.723' DKK TANGHOLM HOLDING A/S (2014) |
Største egenkapital: | 60.855' DKK FONDEN MARIEHJEMMENE (2021) |
Største gæld: | 52.054' DKK IMS/VVS A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 264 årsværk hos KINNERUP CARE ApS (Nu: Nøttrup dontCare A/S) (2015) |
Seed: 1630297301
Det begyndte for længe siden i AKTIESELSKABET HEFAISTOS i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Torsten Pedersen i 51 år 8 måneder, inden stoppet d. 26. juni 2003.
I dag opererer virksomheden indenfor autoreparationsværksteder mv.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et underskud på 5' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
ADVOKAT TORSTEN PEDERSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
ADVOKATHUSET Torsten Pedersen - Saabye-Brøndum I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
ADVOCA Advokatanpartsselskab
Ejerandel: 100%
Direktørposter (4)
-
EXPLORER MARINE SBOSS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.11.2021 -
INVESTERINGSSELSKABET AF 15. AUGUST 2012 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.11.2021 -
ADVOCA Advokatanpartsselskab
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.09.2023 -
VOIGT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.05.2024
Repræsentant (15)
-
E/F Veksøvej 75
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 20.06.2023 -
EJERFORENINGEN HOVEDGADEN 31A OG 31B, BIRKERØD
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 20.06.2023 -
Ejerforeningen Egebækhøj
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 20.06.2023 -
Ejerforeningen Hovedgaden 47CogD
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 22.04.2024 -
E/F Teglporten
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 20.06.2023 -
E/F MATR NR 1 Z BIRKERØD
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 22.04.2024 -
Ejerforeningen BSV 58
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 14.06.2022 -
E/F Teglgården
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 20.06.2023 -
Matr. nr. 1164 og 1165 Utterslev
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 20.06.2023 -
Andelsboligforeningen Store Glasvej/Kanslergade
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 22.04.2024 -
E/F Lindegårdsvej 26
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 20.06.2023 -
Andelsboligforeningen Hellerupvej 84
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 20.06.2023 -
A/B WILLEMOESGADE 81 M FL
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 20.06.2023 -
E/F Lyngbo
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 20.06.2023 -
E/F Birkerød Søpark I
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 04.09.2024 Ny
Bestyrelsesposter (8)
-
Privathospitalet Adm. ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 18.08.2022 -
PRIVATHOSPITALET DANMARK ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 18.08.2022 -
TJ-Group ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 23.11.2022 -
Smuk Klinik by PHD ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 18.08.2022 -
Audimus ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 30.08.2023 -
CRUNCH IT ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 17.02.2023 -
DORTHEFONDEN
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.12.2021 -
Selskabet af 28. juni 2022 ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 29.06.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (191)
-
E/F Birkerød Søpark I
Tilknyttet som repræsentantDato: 04.09.2024
Registreringsdato: 04.09.2024 -
VOIGT ApS
Tilknyttet som direktørDato: 16.05.2024
Registreringsdato: 16.05.2024 -
JOHN SØGER ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.05.2024
Registreringsdato: 02.05.2024
Blå bog (fortsat)
Torsten har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig forretningsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 72 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
04.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
16.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
22.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
22.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
22.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Torsten Pedersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem i DANAFLEX A/S (Nu: DANAFLEX ApS) der præsenterede et overskud på 7.856' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i FONDEN MARIEHJEMMENE der præsenterede et underskud på 7.893' DKK.
Torsten har i alt siddet i bestyrelsen hos 63 forskellige selskaber (heraf 19 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 8 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 51 år 8 måneder fra 1951 til 2003 hos AKTIESELSKABET HEFAISTOS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 3.833' DKK (MATERIELHUSET A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 6.671' DKK (FONDEN MARIEHJEMMENE).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 49.161' DKK (FONDEN MARIEHJEMMENE).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -2.901' DKK (DANAFLEX A/S (Nu: DANAFLEX ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Torsten' netværk er Thomas Johnsen.