Thomas Johnsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2002 (22 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Johnsen Group v/Thomas Johnsen (Ejer) |
Største overskud: | 4.305' DKK Privathospitalet Danmark Holding ApS (Nu: TJ-Group ApS) (2021) |
Største underskud: | -1.635' DKK MR Scanner by PHD ApS (Nu: Privathospitalet Adm. ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 7.364' DKK PRIVATHOSPITALET DANMARK ApS (2018) |
Største gæld: | 22.253' DKK PRIVATHOSPITALET DANMARK ApS (2023) |
Flest årsværk: | 56 årsværk hos PRIVATHOSPITALET DANMARK ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Privathospitalet Adm. ApS (21 år 4 måneder) |
Seed: 567054953
Det startede i 2002 i Johnsen Group v/Thomas Johnsen (tidligere Johnsen Group of Denmark v/Thomas Johnsen) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Thomas Johnsen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Thomas i 18 år 1 måned, før fratrædelsen d. 3. september 2020.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen administration af fast ejendom på kontraktbasis. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2020 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 3. september 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TJ-Group ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
PRIVATHOSPITALET DANMARK ApS
Via TJ-Group ApS -
Privathospitalet Adm. ApS
Via TJ-Group ApS -
Smuk Klinik by PHD ApS
Via TJ-Group ApS
Direktørposter (4)
-
Privathospitalet Adm. ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.04.2009 -
PRIVATHOSPITALET DANMARK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.04.2021 -
Smuk Klinik by PHD ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2016 -
TJ-Group ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2016
Bestyrelsesposter (4)
-
Privathospitalet Adm. ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.08.2022 -
PRIVATHOSPITALET DANMARK ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.08.2022 -
Smuk Klinik by PHD ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.08.2022 -
TJ-Group ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.11.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (15)
-
Privathospitalet Danmark Holding ApS (Nu: TJ-Group ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.11.2022
Registreringsdato: 23.11.2022 -
Smuk Klinik by PHD ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.08.2022
Registreringsdato: 18.08.2022 -
PRIVATHOSPITALET DANMARK ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.08.2022
Registreringsdato: 18.08.2022
Blå bog (fortsat)
Thomas har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
28.04.2021 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
18.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
01.12.2016 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
18.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
01.12.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
23.10.2017 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
23.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.08.2002 - 03.09.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Ejer
01.05.2003 - 01.12.2016
Reel ejer
01.05.2003 - Stadig aktiv
Direktør
30.04.2009 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
18.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Privathospitalet Danmark Holding ApS (Nu: TJ-Group ApS) kunne fremvise et overskud på 4.305' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor MR Scanner by PHD ApS (Nu: Privathospitalet Adm. ApS) kunne fremvise et underskud på 1.635' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 794' DKK (PRIVATHOSPITALET DANMARK ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.635' DKK (MR Scanner by PHD ApS (Nu: Privathospitalet Adm. ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.846' DKK (PRIVATHOSPITALET DANMARK ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.464' DKK (MR Scanner by PHD ApS (Nu: Privathospitalet Adm. ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Torsten Pedersen.