Jacob Raoul Sørvin Honoré
Erhvervsaktiv siden: | 29. jun. 1998 (26 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | TeamVision/Polyview v/Jacob Raoul Sørvin Honore (Ejer) |
Største overskud: | 676' DKK Invisible Walls ApS (2019) |
Største underskud: | -7.163' DKK Invisible Walls ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 2.364' DKK Invisible Walls ApS (2021) |
Største gæld: | 12.881' DKK Invisible Walls ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos Invisible Walls ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af ZAXIS ApS (25 år 3 måneder) |
Seed: 1330778220
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 1998 ved TeamVision/Polyview v/Jacob Raoul Sørvin Honore (tidligere 3DSEE V/JACOB RAOUL SØRVIN HONORE) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Jacob Raoul Sørvin Honoré der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Jacob i 9 år 6 måneder, før stoppet den 31. december 2007.
Virksomheden opererede indenfor udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2007.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
ZAXIS ApS
Ejerandel: 100% -
Rocket Holding ApS
Ejerandel: 100% -
HV?M ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Octato ApS
Via Rocket Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Octato ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.12.2017 -
ZAXIS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.1999 -
Rocket Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.12.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (22)
-
Invisible Walls ApS (5-9.99%)
Er ikke længere ejerDato: 16.03.2022
Registreringsdato: 16.03.2022 -
Invisible Walls ApS (5-9.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.07.2020
Registreringsdato: 15.07.2020 -
HV?M ApS (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 14.04.2020
Registreringsdato: 14.04.2020
Blå bog (fortsat)
Jacob har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 26 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Reel ejer
05.04.2020 - Stadig aktiv
Ejer
14.04.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% -
Stifter, Direktør og Ejer
29.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
01.06.1999 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
15.07.2020 - 16.03.2022
Ejerandel: 5-9.99% -
Reel ejer
11.10.2017 - 30.01.2018
Reel ejer
31.01.2018 - 03.02.2019
Reel ejer
04.02.2019 - 12.02.2020
Direktør
01.07.2019 - 20.09.2019
Ejerandel: 33,33%
Jacob Raoul Sørvin Honoré er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Rocket Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 40' DKK. Igennem holdingselskabet Rocket Holding ApS har Jacob derfor også ejerandele i Octato ApS (33.34-49.99%).
Du kan se koncerndiagram for Jacob Raoul Sørvin Honoré, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor 3DSEE GRAFIK ApS (Nu: ZAXIS ApS) kunne offentliggøre et overskud på 332' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor Invisible Walls ApS kunne offentliggøre et underskud på 7.163' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 332' DKK (3DSEE GRAFIK ApS (Nu: ZAXIS ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 313' DKK (Octato ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 513' DKK (3DSEE GRAFIK ApS (Nu: ZAXIS ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -2.972' DKK (Octato ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jacob' netværk er Andreas Bødker Plambech.