Inger Nedergaard
Erhvervsaktiv siden: | 12. jun. 1995 (29 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | I-LEG V/INGER NEDERGAARD (Ejer) |
Største overskud: | 1.981' DKK HIMMERLANDSSTIENS FERIECENTER ØSTRUP ApS (2021-22) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 3.221' DKK HIMMERLANDSSTIENS FERIECENTER ØSTRUP ApS (2022-23) |
Største gæld: | 1.208' DKK HIMMERLANDSSTIENS FERIECENTER ØSTRUP ApS (2013-14) |
Længste aktivitet: | Ejer af I-LEG V/INGER NEDERGAARD (12 år 6 måneder) |
Seed: 1317610129
Karrieren som leder startede i 1995 i I-LEG V/INGER NEDERGAARD i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Inger Nedergaard der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Inger i 12 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2007.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen detailhandel med legetøj og spil. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HIMMERLANDSSTIENS FERIECENTER ØSTRUP ApS
Ejerandel: 100%
Tidslinje (7)
-
HIMMERLANDSSTIENS FERIECENTER ØSTRUP ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.05.2024
Registreringsdato: 01.05.2024 -
HIMMERLANDSSTIENS FERIECENTER ØSTRUP ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 30.04.2024
Registreringsdato: 30.04.2024 -
HIMMERLANDSSTIENS FERIECENTER ØSTRUP ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 16.07.2022
Registreringsdato: 16.07.2022
Blå bog (fortsat)
Inger har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 6 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Direktør
20.09.2012 - 03.01.2013
Ejer
16.07.2022 - 30.04.2024
Ejer
01.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
12.06.1995 - 31.12.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor HIMMERLANDSSTIENS FERIECENTER ØSTRUP ApS kunne fremvise et overskud på 1.981' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Inger' netværk er Kim Borg Jørgensen.