Hans Ejner Kortbæk Bertelsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1991 (33 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | HANS EJNER KORTBÆK BERTELSEN (Stifter) |
Største overskud: | 67.908' DKK MORSØ SPILDEVAND A/S (2017) |
Største underskud: | -71.807' DKK MORSØ SPILDEVAND A/S (2018) |
Største egenkapital: | 555.168' DKK MORSØ FORSYNING A/S (2014) |
Største gæld: | 472.375' DKK MORSØ SPILDEVAND A/S (2022) |
Flest årsværk: | 24 årsværk hos MORSØ FORSYNING A/S (2015) |
Længste aktivitet: | Ejer af HANS EJNER KORTBÆK BERTELSEN (33 år 8 måneder) |
Seed: 1901564407
Karrieren som leder startede i 1991 hos HANS EJNER KORTBÆK BERTELSEN i rollen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev stiftet af Hans Ejner Kortbæk Bertelsen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Stifter og Ejer har Hans nu bestreddet i 33 år 8 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen avl af smågrise.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
HANS EJNER KORTBÆK BERTELSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
MORSØ VIND I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Repræsentant (1)
-
Foreningen Danmarks Skaldyrshovedstad
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 23.11.2022
Bestyrelsesposter (2)
-
MORSOE WIND A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.12.2015 -
Klimavenlig Kørsel Mors A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.08.2022
Tidslinje (23)
-
Foreningen Danmarks Skaldyrshovedstad
Tilknyttet som repræsentantDato: 23.11.2022
Registreringsdato: 23.11.2022 -
Klimavenlig Kørsel Mors A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.08.2022
Registreringsdato: 22.08.2022 -
MORSØ FORSYNING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.01.2022
Registreringsdato: 07.01.2022
Blå bog (fortsat)
Hans har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 33 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
23.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
19.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
18.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem
Hans Ejner Kortbæk Bertelsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem hos MORSOE WIND A/S der præsenterede et overskud på 48.306' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem hos MORSØ SPILDEVAND A/S der præsenterede et underskud på 71.807' DKK.
Hans har i alt siddet i bestyrelsen hos 11 forskellige selskaber (heraf 5 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 8 år 9 måneder fra 2015 til i dag hos MORSOE WIND A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 6.169' DKK (MORSOE WIND A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.506' DKK (MORSØ FORSYNING A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 545.998' DKK (MORSØ FORSYNING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 990' DKK (Klimavenlig Kørsel Mors A/S).
En af de forbindelser som går igen i Hans' netværk er Tore Dorman Müller.