Sune Kjems
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1997 (27 år) |
Karrieren startede hos: | KJEMS V/SUNE KJEMS (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Via Design I/S (15 år 8 måneder) |
Seed: 1779802000
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 1997 hos KJEMS V/SUNE KJEMS i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Sune Kjems der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Sune i 3 år 8 måneder, inden stoppet den 31. maj 2001.
Virksomheden specialiserede sig indenfor formgivning og industrielt design. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2001 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. maj 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Via Design I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
VIA DESIGN ApS
Fratrådt som direktørDato: 13.04.2012
Registreringsdato: 13.04.2012 -
VIA DESIGN ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.04.2012
Registreringsdato: 13.04.2012 -
VIA HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 04.03.2009
Registreringsdato: 04.03.2009
Blå bog (fortsat)
Sune har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.02.2009 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.04.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
30.11.2006 - 13.04.2012
Bestyrelsesmedlem
22.05.2008 - 13.04.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
06.12.2006 - 04.03.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.06.2001 - 31.12.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.10.1997 - 31.05.2001
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Sune' netværk er Ida Vesterdal.