Peter Bro Petersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1995 (29 år) |
Karrieren startede hos: | THAUMATURGEN V/PETER BRO PETERSEN (Ejer) |
Største overskud: | 29.909' DKK FYNSKE MEDIER P/S (2014) |
Største underskud: | -99.091' DKK JYSK FYNSKE MEDIER P/S (Nu: JFM P/S) (2020) |
Største egenkapital: | 320.183' DKK JYSK FYNSKE MEDIER P/S (Nu: JFM P/S) (2014-15) |
Største gæld: | 853.925' DKK JYSK FYNSKE MEDIER P/S (Nu: JFM P/S) (2014-15) |
Længste aktivitet: | Ejer af THAUMATURGEN V/PETER BRO PETERSEN (29 år) |
Seed: 156937132
Erhvervskarrieren startede i 1995 ved THAUMATURGEN V/PETER BRO PETERSEN i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Peter Bro Petersen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Peter i 29 år, før stoppet den 3. oktober 2024.
Virksomheden opererede indenfor kunstnerisk skaben. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. november 2013.
Bestyrelsesposter (2)
-
SYDDANSK UNIVERSITETSFORLAG (UNIVERSITY PRESS OF SOUTHERN DENMARK)
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.10.2020 -
A/S INFORMATION
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.05.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
A/S INFORMATION
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.05.2024
Registreringsdato: 28.05.2024 -
SYDDANSK UNIVERSITETSFORLAG (UNIVERSITY PRESS OF SOUTHERN DENMARK)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.10.2020
Registreringsdato: 02.10.2020 -
JYSK FYNSKE MEDIER P/S (Nu: JFM P/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.04.2017
Registreringsdato: 27.04.2017
Blå bog (fortsat)
Peter har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 29 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
28.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
02.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.10.1995 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
26.03.2015 - 27.04.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
26.03.2015 - 26.04.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Peter Bro Petersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem ved FYNSKE MEDIER P/S der præsenterede et overskud på 29.909' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem ved JYSK FYNSKE MEDIER P/S (Nu: JFM P/S) der præsenterede et underskud på 98.531' DKK.
Peter har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år fra 2013 til 2017 hos FYNSKE MEDIER P/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 4.192' DKK (FYNSKE MEDIER P/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.600' DKK (A/S INFORMATION).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 167.019' DKK (JYSK FYNSKE MEDIER P/S (Nu: JFM P/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -772' DKK (FYNSKE MEDIER HOLDING A/S).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Martin Lindø Westergaard.