A/S INFORMATION
CVR: 63058416 A/S Stiftet 10.01.1969 Status: AKTIV Reklamebeskyttet
-
Regnskab
-
Stamdata
-
A/S INFORMATION
-
CVR-nummer63058416
-
Kontakt
-
Registreret kapital12.000.000 DKK
-
Binavne
-
TegningsregelSelskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med 2 andre medlemmer af bestyrelsen, af 4 medlemmer af bestyrelsen i forening, eller af bestyrelsens formand, et bestyrelsesmedlem og en administrerende direktør i forening.
-
Branchekode
-
Selskabets formålSelskabets formål er at udgive dagbladet "Information", således som dette hidtil har været udgivet af den selv- ejende institution af samme navn, og altså uafhængigt af alle politiske partier og økonomiske særinteresser "Information" må derfor aldrig af politiske eller øko- nomisk tryk bringes til at skrive mod dets egen over- bevisning eller fortie forhold, som det selv mener bør offentliggøres, og skal således forblive tro mod sin oprindelse som modstandsbevægelsens organ under besættelsen. "Information" skal være et forum for det frie ord. "Information" skal redeligt informere om modstridende synspunkter i det offentlige liv og skal påtale uoverensstemmelser mellem tale og gerning "Information" skal ved netop at i n f o r m e r e om begivenheder i Danmark og i udlandet og om disses bag- grund og sammenhæng arbejde for demokrati og frihed og for forståelse og samfølelse mellem mennesker og samfund, herunder også for demokrati og samarbejde på "Information's" egen arbejdsplads Foruden ovennævnte formål kan selskabet udøve anden i forbindelse hermed stående virksomhed, herunder medie-, grafisk- og forlagsvirksomhed
-
Antal ansatte179 Medarbejdere (121 årsværk, Juni 2024)
-
Produktionsenheder
-
-
Ledelse
Bestyrelse Vis bestyrelseshistorik
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
-
AkademikerPension - Akademikernes Pensionskasse
2820 Gentofte, DKEjerandel: 5-9.99% -
A/S INFORMATION
1264 København K, DKEjerandel: 5-9.99% -
Foreningen Informations Venner
2100 København Ø, DKEjerandel: 5-9.99% -
Informations Medarbejderforening
Ejerandel: 10-14.99%
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
- Virksomheden har ikke reelle ejere, eller har endnu ikke taget stilling til det.
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
-
Revision
Regnskabsperiode
-
Regnskabsår: 01.01 til 31.12
Revisor
-
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
2000 Frederiksberg, DK
-
-
Tidslinje
Ændrede vedtægter Se tidslinje (92)
Vedtægter: Vedtægter gældende fra d. 25.05.2021Dato: 25.05.2021Registreringsdato: 11.08.2022Bestyrelsesmedlem fratrådt Se tidslinje (92)
Bestyrelsesmedlem: Rasmus Bech HansenDato: 17.05.2022Registreringsdato: 17.05.2022
ResuméEt resumé for virksomhedenRegnskaber og udviklingSammenlign nøgletal over tidHistorikDirektør, Bestyrelses og Adressehistorik
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?