Hanne Gunnel Salomonsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2008 (16 år) |
Karrieren startede hos: | GYLDENDAL AKADEMISK A/S (Direktør) |
Største overskud: | 76.645' DKK GYLDENDAL A/S (2015) |
Største underskud: | -59.226' DKK GYLDENDAL A/S (2022) |
Største egenkapital: | 453.554' DKK GYLDENDAL A/S (2017) |
Største gæld: | 314.360' DKK FONDEN DBK (2016) |
Længste aktivitet: | Direktør af GYLDENDAL AKADEMISK A/S (3 år 7 måneder) |
Seed: 1632781195
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2008 i GYLDENDAL AKADEMISK A/S som Direktør. Hvervet som Direktør havde Hanne Gunnel Salomonsen i 3 år 7 måneder, inden stoppet d. 18. april 2012.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor udgivelse af bøger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 18. april 2012.
Direktørposter (1)
-
GYLDENDAL A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.09.2022
Bestyrelsesposter (2)
-
A/S INFORMATION
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.05.2021 -
MENTOR DANMARK ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.06.2023
Tidslinje (33)
-
MENTOR DANMARK ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.06.2023
Registreringsdato: 01.06.2023 -
MENTOR DANMARK ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.05.2023
Registreringsdato: 31.05.2023 -
GYLDENDAL A/S
Tilknyttet som direktørDato: 01.09.2022
Registreringsdato: 01.09.2022
Blå bog (fortsat)
Hanne har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
07.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
05.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
01.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
25.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
07.01.2019 - 23.04.2020
Bestyrelsesmedlem
24.04.2020 - 31.05.2023
Bestyrelsesmedlem
01.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Hanne Gunnel Salomonsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem i FORLAGET SYSTIME A/S (Nu: SYSTIME A/S) der præsenterede et overskud på 10.778' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i MENTOR DANMARK ApS der præsenterede et underskud på 17.679' DKK.
Hanne har i alt siddet i bestyrelsen hos 13 forskellige selskaber (heraf 7 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 3 måneder fra 2021 til i dag hos A/S INFORMATION.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 29.742' DKK (GYLDENDAL A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 6.069' DKK (MENTOR DANMARK ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 358.487' DKK (GYLDENDAL A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 4.040' DKK (MENTOR DANMARK ApS).
En af de forbindelser som går igen i Hanne' netværk er Stefan Bille Hermann.