Kurt Schlott Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1997 (27 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | PRO-LINE V/HANS TONSBORG OG KURT SCHLOTT (Ejer) |
Største overskud: | 32.438' DKK PRO-MOVEC A/S (Nu: Promovec A/S) (2020-21) |
Største underskud: | -1.731' DKK HANSTHOLM INDFRYSNING A/S (2021) |
Største egenkapital: | 77.535' DKK SL HOLDING 2009 A/S (Nu: Promovec Group A/S) (2022-23) |
Største gæld: | 116.266' DKK PRO-MOVEC A/S (Nu: Promovec A/S) (2021-22) |
Flest årsværk: | 60 årsværk hos PRO-MOVEC A/S (Nu: Promovec A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af JYSK KAIZEN ApS (17 år 2 måneder) |
Seed: 672887467
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 1997 ved PRO-LINE V/HANS TONSBORG OG KURT SCHLOTT i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Hans Henrik Tonsborg at Kurt Schlott Hansen stiftede PRO-LINE V/HANS TONSBORG OG KURT SCHLOTT den dag i april 1997. Rollen som Ejer og Stifter havde Kurt i 5 år 8 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2002.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SCHLOTT ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
Promovec Group A/S
Via SCHLOTT ApS -
BikeRep A/S
Via Promovec Group A/S -
Promovec A/S
Via Promovec Group A/S -
Viridus A/S
Via Promovec Group A/S -
Viridus Manufacturing A/S
Via Viridus A/S -
JYSK KAIZEN ApS
Via SCHLOTT ApS
Direktørposter (2)
-
SCHLOTT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.2007 -
JYSK KAIZEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.06.2007
Bestyrelsesposter (5)
-
Viridus Manufacturing A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.01.2023 -
Promovec Group A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.11.2014 -
Promovec A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.06.2012 -
BikeRep A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.11.2014 -
Viridus A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.07.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (20)
-
Promovec Properties A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.03.2024
Registreringsdato: 06.03.2024 -
Viridus Manufacturing A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.01.2023
Registreringsdato: 13.01.2023 -
Promovec Properties A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.02.2021
Registreringsdato: 22.02.2021
Blå bog (fortsat)
Kurt har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
13.01.2023 - Stadig aktiv
Ejer
01.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 66.66-89.99% Via Viridus A/S -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
30.07.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Promovec Group A/S -
Bestyrelsesmedlem
18.11.2014 - Stadig aktiv
Ejer
28.10.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Promovec Group A/S -
Bestyrelsesmedlem
18.11.2014 - Stadig aktiv
Ejer
02.05.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via SCHLOTT ApS -
Bestyrelsesmedlem
20.06.2012 - Stadig aktiv
Ejer
17.06.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Promovec Group A/S
Kurt Schlott Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SCHLOTT ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 8.753' DKK. Gennem sit holdingselskab SCHLOTT ApS har Kurt dermed også andele i Promovec Group A/S (10-14.99%) og JYSK KAIZEN ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Kurt Schlott Hansen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kurt Schlott Hansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem ved PRO-MOVEC A/S (Nu: Promovec A/S) der præsenterede et overskud på 32.438' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem ved HANSTHOLM INDFRYSNING A/S der præsenterede et underskud på 1.299' DKK.
Kurt har i alt siddet i bestyrelsen hos 8 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 5 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 12 år 3 måneder fra 2012 til i dag hos Promovec A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.556' DKK (SCHLOTT ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 81' DKK (JYSK KAIZEN ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 13.870' DKK (HANSTHOLM INDFRYSNING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 619' DKK (JYSK KAIZEN ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kurt' netværk er Jesper Lundqvist.