Ken Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1999 (25 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | KEN HANSEN (Ejer) |
Største overskud: | 23.637' DKK KEN HANSEN HOLDING ApS (2022) |
Største underskud: | -448' DKK Jysk CTS Øst A/S (2017) |
Største egenkapital: | 30.526' DKK KEN HANSEN HOLDING ApS (2022) |
Største gæld: | 13.483' DKK JYSK CTS A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 72 årsværk hos JYSK CTS A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af KEN HANSEN (25 år 8 måneder) |
Seed: 1567637708
Karrieren som erhvervsleder startede i 1999 hos KEN HANSEN i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Ken Hansen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Ejer og Stifter har Ken nu bestreddet i 25 år 8 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor avl af andet kvæg og bøfler.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
KEN HANSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
KEN HANSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
JYSK CTS A/S
Via KEN HANSEN HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
JYSK CTS A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.05.2008 -
KEN HANSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.10.2011
Ejendomme (2)
Tidslinje (13)
-
Jysk CTS Øst A/S
Fratrådt som direktørDato: 15.05.2019
Registreringsdato: 15.05.2019 -
Jysk CTS Øst A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.05.2019
Registreringsdato: 15.05.2019 -
Jysk CTS Øst A/S
Tilknyttet som direktørDato: 20.07.2015
Registreringsdato: 20.07.2015
Blå bog (fortsat)
Ken har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
24.10.2011 - Stadig aktiv
Ejer
24.11.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.1999 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
07.05.2008 - Stadig aktiv
Direktør
07.05.2008 - Stadig aktiv
Reel ejer
11.04.2012 - 01.10.2022
Ejerandel: 30% -
Bestyrelsesmedlem
20.07.2015 - 15.05.2019
Direktør
20.07.2015 - 15.05.2019
Reel ejer
29.12.2016 - 07.02.2020
Ejerandel: 30% -
Direktør
15.05.2008 - 24.10.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Ken Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KEN HANSEN HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 27.440' DKK. Gennem holdingselskabet KEN HANSEN HOLDING ApS har Ken derfor også andele i JYSK CTS A/S (10-14.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Ken Hansen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor KEN HANSEN HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 23.637' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor Jysk CTS Øst A/S kunne fremvise et underskud på 448' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 5.614' DKK (JYSK CTS A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 27.440' DKK (KEN HANSEN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 10.773' DKK (JYSK CTS A/S).
En af de forbindelser som går igen i Ken' netværk er Erling Høj Hansen.