Søren Ravn Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 1996 (28 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | OUT OF JUICE I/S (Ejer) |
Største overskud: | 14.984' DKK VITA LIVING ApS (Nu: UMAGE ApS) (2020) |
Største underskud: | -20' DKK OUT OF JUICE ApS (2014) |
Største egenkapital: | 27.575' DKK Vita Living Group ApS (Nu: UMAGE Group ApS) (2020) |
Største gæld: | 45.090' DKK VITA LIVING ApS (Nu: UMAGE ApS) (2021) |
Flest årsværk: | 40 årsværk hos VITA LIVING ApS (Nu: UMAGE ApS) (2018) |
Længste aktivitet: | Direktør af CORNERSTONES INVEST ApS (15 år 10 måneder) |
Seed: 776969261
Det hele startede i 1996 i OUT OF JUICE I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Brian Levring Jensen at Søren Ravn Christensen stiftede OUT OF JUICE I/S den dag i august 1996. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Søren i 6 år 7 måneder, før fratrædelsen d. 31. marts 2003.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen cafeér og kaffebarer mv.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. marts 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CORNERSTONES INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
UMAGE Group ApS
Via CORNERSTONES INVEST ApS -
UMAGE ApS
Via UMAGE Group ApS
Direktørposter (1)
-
CORNERSTONES INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.11.2008
Bestyrelsesposter (3)
-
UMAGE ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.01.2022 -
CORNERSTONES INVEST ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 06.11.2008 -
UMAGE Group ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.01.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (35)
-
VITA LIVING ApS (Nu: UMAGE ApS)
Fratrådt som direktørDato: 01.01.2022
Registreringsdato: 01.01.2022 -
Vita Living Group ApS (Nu: UMAGE Group ApS)
Fratrådt som direktørDato: 01.01.2022
Registreringsdato: 01.01.2022 -
UMAGE Group ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2022
Registreringsdato: 01.01.2022
Blå bog (fortsat)
Søren har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 28 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Bestyrelsesmedlem og Direktør
06.11.2008 - Stadig aktiv
Ejer
12.11.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
18.06.2015 - 01.01.2022
Reel ejer
18.06.2015 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 42,85% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
13.11.2008 - 01.01.2022
Reel ejer
13.11.2008 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 42,85% -
Direktør
28.06.2002 - 20.11.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer og Direktør
07.12.2016 - 03.10.2017
Ejerandel: 100%
Søren Ravn Christensen er desuden indehaver af holdingselskabet UMAGE Group ApS (42,85% ejerskab). Gennem holdingselskabet UMAGE Group ApS ejes der også andele i UMAGE ApS (100%) & UMAGE Group ApS (25-33.33%).
Udforsk også koncerndiagram for Søren Ravn Christensen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor VITA LIVING ApS (Nu: UMAGE ApS) kunne fremvise et overskud på 14.984' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2014 hvor OUT OF JUICE ApS kunne fremvise et underskud på 20' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 4.915' DKK (Vita Living Group ApS (Nu: UMAGE Group ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 20.478' DKK (VITA LIVING ApS (Nu: UMAGE ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 8.022' DKK (CORNERSTONES INVEST ApS).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Jacob Nicolai Deleuran Nannestad.