Jacob Nicolai Deleuran Nannestad
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2002 (22 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | NAN (Ejer) |
Største overskud: | 14.984' DKK VITA LIVING ApS (Nu: UMAGE ApS) (2020) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 27.575' DKK Vita Living Group ApS (Nu: UMAGE Group ApS) (2020) |
Største gæld: | 45.090' DKK VITA LIVING ApS (Nu: UMAGE ApS) (2021) |
Flest årsværk: | 40 årsværk hos VITA LIVING ApS (Nu: UMAGE ApS) (2018) |
Længste aktivitet: | Direktør af NANNESTAD INVEST ApS (15 år 10 måneder) |
Seed: 439997068
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2002 hos NAN i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Finn Nannestad Hansen at Jacob Nicolai Deleuran Nannestad stiftede NAN den dag i juli 2002. Titlen som Ejer og Stifter havde Jacob i 2 år 4 måneder, inden stoppet den 4. november 2004.
Virksomheden specialiserede sig indenfor almindelig rengøring. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 4. november 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
NANNESTAD INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
UMAGE Group ApS
Via NANNESTAD INVEST ApS -
UMAGE ApS
Via UMAGE Group ApS
Direktørposter (3)
-
UMAGE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.11.2008 -
UMAGE Group ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.06.2015 -
NANNESTAD INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.11.2008
Bestyrelsesposter (2)
-
UMAGE ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2022 -
UMAGE Group ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2022
Tidslinje (14)
-
UMAGE Group ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2022
Registreringsdato: 01.01.2022 -
UMAGE ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2022
Registreringsdato: 01.01.2022 -
Vita Living Group ApS (Nu: UMAGE Group ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 18.06.2015
Registreringsdato: 18.06.2015
Blå bog (fortsat)
Jacob har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
18.06.2015 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 42,85% -
Bestyrelsesmedlem
22.03.2010 - 01.02.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
06.11.2008 - 12.01.2010
Direktør
06.11.2008 - Stadig aktiv
Ejer
12.11.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
13.11.2008 - 20.11.2009
Direktør og Reel ejer
13.11.2008 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 42,85% -
Stifter og Ejer
01.07.2002 - 04.11.2004
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Jacob Nicolai Deleuran Nannestad er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn NANNESTAD INVEST ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 8.027' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet UMAGE Group ApS (42,85%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se koncerndiagram for Jacob Nicolai Deleuran Nannestad, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor VITA LIVING ApS (Nu: UMAGE ApS) landede et overskud på 14.984' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 4.915' DKK (Vita Living Group ApS (Nu: UMAGE Group ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 20.478' DKK (VITA LIVING ApS (Nu: UMAGE ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 8.027' DKK (NANNESTAD INVEST ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jacob' netværk er Søren Ravn Christensen.